EP0619212 - Wankstütze für Schienenfahrzeuge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.05.1998 [1998/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Waggonfabrik Talbot GmbH & Co.KG Jülicher Strasse 213-237 52070 Aachen / DE | [N/P] |
Frühere [1996/09] | Für alle benannten Staaten Waggonfabrik Talbot GmbH & Co.KG Jülicher Strasse 213-237 D-52070 Aachen / DE | ||
Frühere [1994/41] | Für alle benannten Staaten Waggonfabrik Talbot Jülicher Strasse 213-237 D-52070 Aachen / DE | Erfinder | 01 /
Düsing, Manfred, Dipl.-Ing. Augustastrasse 21 D-52070 Aachen / DE | 02 /
Lü, Yuan, Dr.-Ing. Roermonderstrasse 13 D-52072 Aachen / DE | 03 /
Jakob, Jürgen, Dipl.-Ing. Karl-Friedrich-Strasse 28a D-52072 Aachen / DE | [1994/41] | Vertreter | (deleted) | [1995/05] |
Frühere [1994/41] | Dederichs, August c/o Waggonfabrik Talbot, Jülicher Strasse 213-237 D-52070 Aachen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94104993.4 | 30.03.1994 | [1994/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19934311521 | 07.04.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4311521 | [1994/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0619212 | Datum: | 12.10.1994 | Sprache: | DE | [1994/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0619212 | Datum: | 14.05.1997 | Sprache: | DE | [1997/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.1994 | Klassifikation | IPC: | B61F5/24, B61F5/22 | [1994/41] | CPC: |
B61F5/22 (EP);
B61F5/148 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, SE [1994/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wankstütze für Schienenfahrzeuge | [1994/41] | Englisch: | Anti-roll device for railway vehicles | [1994/41] | Französisch: | Dispositif antiroulis pour véhicules ferroviaires | [1994/41] | Prüfungsverfahren | 20.10.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/51] | 28.11.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.12.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.11.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.01.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.01.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.02.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR1535473 (DBA SA, et al); | [A]FR2232478 (BREDA COST FERROVIARIE [IT]); | [A]FR2434739 (SCHWEIZERISCHE LOKOMOTIV [CH]); | [A]FR2459168 (BUDD CO [US]); | [A]WO8200120 (BUDD CO [US]) [A] 1 * abstract * |