EP0675039 - Flossenantrieb für ein Wasserfahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.08.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.02.2006 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 05.04.2006 [2006/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Domancic, Tomislav Pok. Mihe HR-58540 Hvar-Majerovica / HR | [1995/40] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1995/40] | Vertreter | LS-MP von Puttkamer Berngruber Loth Spuhler Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB ALPHA-Haus Garmischer Strasse 35 81373 München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/40] | Haft, von Puttkamer, Berngruber, Czybulka Patentanwälte Franziskanerstrasse 38 D-81669 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94105084.1 | 30.03.1994 | [1995/40] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0675039 | Datum: | 04.10.1995 | Sprache: | DE | [1995/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0675039 | Datum: | 14.10.1998 | Sprache: | DE | [1998/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.08.1994 | Klassifikation | IPC: | B63H1/36 | [1995/40] | CPC: |
B63H1/36 (EP,US);
B63H16/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | ES, FR, GB, IT [1995/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flossenantrieb für ein Wasserfahrzeug | [1995/40] | Englisch: | Fin propulsion for watercraft | [1995/40] | Französisch: | Propulsion à nageoire pour bateau | [1995/40] | Prüfungsverfahren | 11.03.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/19] | 15.12.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 25.03.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 01.04.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.07.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.07.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 14.10.1998 | FR | 14.10.1998 | [2006/14] |
Frühere [2002/26] | ES | 14.10.1998 | |
FR | 12.03.1999 | ||
Frühere [1999/36] | FR | 12.03.1999 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1438768 (BENSUSAN A M) [A] 1,2 * page 2, line 84 - line 124; figure 2 *; | [A]US4490119 (YOUNG RONALD G [CA]) [A] 1,3,5-10 * column W * |