Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0627188 | Globale Akte | 21.05.1997 | B1 | EP0627188 | 07.12.1994 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4318113 | 01.06.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE153228T | 15.06.1997 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4318113 | 01.06.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE4318113 | 01.06.1994 | C1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4318113 | 01.06.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE59402804D1 | 26.06.1997 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4318113 | 01.06.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5485778 | 23.01.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE4318113 | 01.06.1993 |