EP0627188 - Brühgetränkemaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 19.02.2003 [2003/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Braun Aktiengesellschaft Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1995/44] | Für alle benannten Staaten Braun Aktiengesellschaft Frankfurt am Main / DE | ||
Frühere [1994/49] | Für alle benannten Staaten Braun Aktiengesellschaft D-60326 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
Ullmann, Roland Edith-Stein-Strasse 8 D-63075 Offenbach / DE | [1994/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94105665.7 | 13.04.1994 | [1994/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19934318113 | 01.06.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4318113 | [1994/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0627188 | Datum: | 07.12.1994 | Sprache: | DE | [1994/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0627188 | Datum: | 21.05.1997 | Sprache: | DE | [1997/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.09.1994 | Klassifikation | IPC: | A47J31/44 | [1994/49] | CPC: |
A47J31/4471 (EP,US);
A47J31/446 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, NL [1994/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Brühgetränkemaschine | [1994/49] | Englisch: | Brewing apparatus | [1994/49] | Französisch: | Appareil pour préparer des infusions | [1994/49] | Prüfungsverfahren | 11.01.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/10] | 12.07.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.11.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.01.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.01.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.02.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 21.05.1997 | GB | 21.05.1997 | NL | 21.05.1997 | [2003/08] |
Frühere [2002/26] | ES | 21.05.1997 | |
GB | 21.05.1997 | ||
Frühere [1998/15] | GB | 21.05.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE8914876U (LICENTIA PATENTVERWALTUNGS-GMBH) [A] 1,2,6* page 2, paragraph L - page 3, paragraph 1; figure - *; | [A]GB2229354 (RUSSELL HOBBS TOWER LIMITED [GB]) [A] 1,6 * page 3, line 33 - page 8, line 33; figure - *; | [A]US4995311 (NAYA MASARU [JP], et al) [A] 1,6 * column 3, line 66 - column 5, line 42; figures 1-6 *; | [A]DE9112320U (ROWENTA-WERKE GMBH) [A] 1,2,6 * page 4; figure - * |