EP0633620 - Galvanisches Element [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.05.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.05.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.07.1999 [1999/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VARTA Batterie Aktiengesellschaft Am Leineufer 51 30419 Hannover / DE | [1998/30] |
Frühere [1995/02] | Für alle benannten Staaten VARTA Batterie Aktiengesellschaft Am Leineufer 51 D-30419 Hannover / DE | Erfinder | 01 /
Krebs, Martin, Dr. Mörikeweg 1 D-73489 Jagstzell / DE | 02 /
Sekler, Josef Albstrasse 9 D-73479 Ellwangen-Rattstatt / DE | [1995/02] | Vertreter | Kaiser, Dieter Ralf Patentassessor, Carl-Orff-Weg 20 65812 Bad Soden / DE | [N/P] |
Frühere [1995/02] | Kaiser, Dieter Ralf, Dipl.-Ing. Gundelhardtstrasse 72 D-65779 Kelkheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94107910.5 | 21.05.1994 | [1995/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19934322190 | 03.07.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4322190 | [1995/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0633620 | Datum: | 11.01.1995 | Sprache: | DE | [1995/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0633620 | Datum: | 22.07.1998 | Sprache: | DE | [1998/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.11.1994 | Klassifikation | IPC: | H01M10/52, H01M4/02 | [1995/02] | CPC: |
H01M10/52 (EP);
H01M4/06 (EP);
H01M10/523 (EP);
H01M6/08 (EP);
Y02E60/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, PT, SE [1995/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Galvanisches Element | [1995/02] | Englisch: | Galvanic element | [1995/02] | Französisch: | Elément galvanique | [1995/02] | Prüfungsverfahren | 27.12.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/09] | 09.01.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.04.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.05.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.05.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.06.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.07.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.09.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.01.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.02.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.02.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.04.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.04.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPS5324620B ; | [A]JPS6151764 ; | [A]JPH04206475 ; | [A]JPS55137667 ; | [Y]DE1942091 (GALVANISCHE ELEMENTE WERK ZWIC) [Y] 1 * page 3, line 1 - page 4, paragraph 5 *; | [DA]US3893870 (KOZAWA AKIYA) [DA] 2 * column 3, line 10 - column 5, line 24 *; | [Y]GB2091934 (DURACELL INT) [Y] 1 * page 1, line 52 - page 2, line 19 * | [X] - TOKYO SHIBAURA ELEC LTD, DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, Database accession no. 78-59868A, & JPS5324620B B2 19780721 (TOKYO SHIBAURA ELEC LTD) [X] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860725), vol. 10, no. 213, Database accession no. (E - 422), & JP61051764 A 00000000 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19921110), vol. 16, no. 539, Database accession no. (E - 1289), & JP04206475 A 00000000 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19810117), vol. 5, no. 7, Database accession no. (E - 041), & JP55137667 A 00000000 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [A] 5 * abstract * |