EP0635384 - Stützvorrichtung für eine Reifenlauffläche [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1995/04] | Notlaufring für Reifenlauffläche | ||
[1997/30] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 07.07.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2000 | Einspruch zurückgewiesen | veröffentlicht am 23.08.2000 [2000/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN & CIE 12, Cours Sablon 63040 Clermont-Ferrand Cédex / FR | [N/P] |
Frühere [1997/50] | Für alle benannten Staaten COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE 12, Cours Sablon 63040 Clermont-Ferrand Cédex / FR | ||
Frühere [1995/04] | Für alle benannten Staaten COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE 12, Cours Sablon F-63040 Clermont-Ferrand Cédex / FR | Erfinder | 01 /
Habay, Emmanuel 6, rue Bardoux F-63000 Clermont-Ferrand / FR | 02 /
Lambert, Guy-Noel 46, rue des Côtes Fleuries F-63100 Clermont-Ferrand / FR | [1995/04] | Vertreter | Devaux, Edmond-Yves Michelin & Cie, Service SGD/LG/PI Ladoux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 01 / FR | [N/P] |
Frühere [1995/04] | Devaux, Edmond-Yves Michelin & Cie Service SRK. Brevets 23, Place des Carmes F-63040 Clermont-Ferrand Cédex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94110342.6 | 04.07.1994 | [1995/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19930008932 | 19.07.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9308932 | [1995/04] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0635384 | Datum: | 25.01.1995 | Sprache: | FR | [1995/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0635384 | Datum: | 10.12.1997 | Sprache: | FR | [1997/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.09.1994 | Klassifikation | IPC: | B60C17/06 | [1995/04] | CPC: |
B60C17/06 (EP,US);
B60C2017/068 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, IT [1995/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stützvorrichtung für eine Reifenlauffläche | [1997/30] | Englisch: | Safety support for tyre tread | [1995/04] | Französisch: | Dispositif de soutien d'une bande de roulement de pneumatique | [1995/04] |
Frühere [1995/04] | Notlaufring für Reifenlauffläche | Prüfungsverfahren | 04.07.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/04] | 08.07.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.10.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 21.05.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 09.06.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.09.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.09.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
10.09.1998
ADMISSIBLE Continental Aktiengesellschaft Abt. Patente und Lizenzen Postfach 1 69 30001 Hannover / DE | [1998/46] | 06.11.1998 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 18.02.1999 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 27.09.1999 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M03) | 11.12.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 23.03.2000 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | 02.04.2000 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2000/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS58185305 ; | [A]DE1480805 (LINDLEY WILLIAM LUTHER) [A] 6 * figure -; claim - *; | [AD]GB2084088 (MOTOR WHEEL CORP) [AD] 1 * page 2, column L, line 50 - column R, line 76; figure -; claim - *; | [A]US4393911 (WINFIELD MASON C) [A] 1 * figure -; claim - *; | [A]EP0159274 (HUTCHINSON SA [FR]) [A] 1* figures 14-16; claim 44 *; | [A]DE3703446 (CONTINENTAL GUMMI WERKE AG [DE]) [A] 1 * column 3, lines 36-49; figure -; claim - * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840207), vol. 8, no. 28, Database accession no. (M - 274), & JP58185305 A 19831029 (SUMITOMO RUBBER IND. LTD.) [A] 1,2 * abstract * |