EP0640863 - Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.09.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2002/46] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [1995/09] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Ohaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka-fu, 571 / JP | Erfinder | 01 /
Uemura, Tsuyoshi 16-3-321, Jyousyouji-cho Kadoma-shi, Osaka 571 / JP | 02 /
Kosako, Shinnya 16-1-131, Jyousyouji-cho Kadoma-shi, Osaka 572 / JP | 03 /
Mochizuki, Hideaki 3-34, Kitayama-cho Tennoji-ku, Osaka 543 / JP | 04 /
Yamamoto, Masao 1093, Habu-cho Kishiwada-shi, Osaka 596 / JP | [1995/09] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [1995/09] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 D-81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94113000.7 | 19.08.1994 | [1995/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19930210174 | 25.08.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21017493 | [1995/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0640863 | Datum: | 01.03.1995 | Sprache: | EN | [1995/09] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0640863 | Datum: | 27.09.1995 | Sprache: | EN | [1995/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0640863 | Datum: | 13.11.2002 | Sprache: | EN | [2002/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.1995 | Klassifikation | IPC: | G02F1/1333, G02F1/1337 | [1995/39] | CPC: |
G02F1/133377 (EP,US);
G02F1/1337 (KR);
G02F1/1396 (EP,US);
G02F1/133528 (EP,US);
G02F1/133757 (EP,US)
|
Frühere IPC [1995/09] | G02F1/1333 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, NL [1995/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung | [1995/09] | Englisch: | Liquid crystal display device | [1995/09] | Französisch: | Dispositif d'affichage à cristal liquide | [1995/09] | Prüfungsverfahren | 13.09.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/45] | 17.02.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.08.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.01.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.05.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 28.12.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 01.02.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.05.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.05.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.08.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.08.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.08.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 13.11.2002 | NL | 13.11.2002 | [2006/14] |
Frühere [2003/30] | NL | 13.11.2002 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4295712 (ISHIWATARI MASUMI) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0475117 (DAINIPPON INK & CHEMICALS [JP]) [A] 1 * page 19, column 11 - column 53; figure 4 *; | [X]EP0497619 (FUJITSU LTD [JP]) [X] 1,2,5,6,8,9 * page 7, line 56 - page 8, line 22 *; | [E]EP0626607 (SHARP KK [JP]) [E] 1-9* page 5, line 34 - page 7, line 10 *; | [AD] - Y.TOKO, "TN-LCDs Fabricated by Non-Rubbing...", SID INTERNATIONAL SYMPOSIUM DIGEST OF TECHNICAL PAPERS SEATTLE, USA, (19930516), vol. 24, pages 622 - 625, XP000470767 [AD] 1 * the whole document * |