EP0638997 - Steuerschaltung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.12.1998 [1998/53] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1995/07] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Ishihara, Masaaki c/o Sony Corporation 7-35 Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | [1995/07] | Vertreter | Nicholls, Michael John J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1995/07] | Nicholls, Michael John J.A. KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94113117.9 | 22.08.1991 | [1995/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19900223560 | 24.08.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22356090 | JP19900236390 | 06.09.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 23639090 | JP19900236389 | 06.09.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 23638990 | [1995/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0638997 | Datum: | 15.02.1995 | Sprache: | EN | [1995/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0638997 | Datum: | 07.01.1998 | Sprache: | EN | [1998/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.12.1994 | Klassifikation | IPC: | H03G3/00, H03G3/20 | [1995/07] | CPC: |
H03F3/72 (EP,US);
H03G3/20 (KR);
H03G1/04 (EP,US);
H03G3/00 (EP,US);
H03G3/3005 (EP,US);
H03K17/667 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1995/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steuerschaltung | [1995/07] | Englisch: | Servo circuit | [1995/07] | Französisch: | Circuit de commande | [1995/07] | Prüfungsverfahren | 23.08.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/07] | 15.10.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.01.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.02.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.07.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.09.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.09.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP91307759.0 / EP0473370 | Einspruch (Einsprüche) | 08.10.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.08.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.08.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.08.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.08.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3879674 (DRAGON THOMAS J) [A] 1-5 * column 2, line 24 - column 4, line 42; figure - *; | [A]GB1568513 (SECR DEFENCE) [A] 1-4* page 2, line 30 - line 39; figures 1,2 *; | [A]US4297645 (TANAKA KOUICHI, et al) [A] 1-5 * column 3, line 13 - column 6, line 21; figures 2-5 *; | [A]EP0086514 (TRT TELECOM RADIO ELECTR [FR], et al) [A] 1-4 * page 3, line 27 - page 6, line 32; figure - * |