EP0657675 - Klemmschelle mit sägzahnförmiger Verschlussanordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.02.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.02.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.04.2000 [2000/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik Oberdorfstrasse 21 8812 Horgen / CH | [N/P] |
Frühere [1999/15] | Für alle benannten Staaten Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik Oberdorfstrasse 21 8812 Horgen / CH | ||
Frühere [1995/24] | Für alle benannten Staaten Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik Oberdorfstrasse 21 CH-8812 Horgen / CH | Erfinder | 01 /
Oetiker, Hans Oberdorfstrasse 21 CH-8812 Horgen / CH | [1995/24] | Vertreter | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/24] | Strehl Schübel-Hopf Groening & Partner Maximilianstrasse 54 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94116194.5 | 13.10.1994 | [1995/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930163530 | 09.12.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 163530 | [1995/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0657675 | Datum: | 14.06.1995 | Sprache: | EN | [1995/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0657675 | Datum: | 24.07.1996 | [1996/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0657675 | Datum: | 14.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.06.1996 | Klassifikation | IPC: | F16L33/02, B65D63/10, B65D63/02 | [1996/26] | CPC: |
F16L33/035 (EP,KR,US);
Y10T24/1457 (EP,US);
Y10T24/1482 (EP,US)
|
Frühere IPC [1995/24] | F16L33/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, PT, SE [1995/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Klemmschelle mit sägzahnförmiger Verschlussanordnung | [1995/24] | Englisch: | Clamp structure with sawtooth-like locking arrangement | [1995/24] | Französisch: | Collier de serrage avec dispositif de verrouillage à encliquetage en dents de scie | [1995/24] | Prüfungsverfahren | 20.12.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/09] | 28.02.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.09.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.12.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 06.12.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.05.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 29.09.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 14.10.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.01.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.01.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US1804725 (WALKER WARD C) [A] 1,10,11 * figures 3,4 *; | [A]GB1416877 (CARR FASTENER CO LTD) [A] 1,8-11,18 * figure 2 *; | [XA]US4688337 (DILLNER JAMES [US], et al) [X] 1-4 * column 2, line 65 - column 3, line 4; figures 1,3,4 * [A] 5-7,10,15-17; | [XA]US4881760 (RUNKLES RICHARD R [US], et al) [X] 1,3-5 * figures 1,6-8 * [A] 2,6,7,10; | [DA]US5230126 (OETIKER HANS [CH]) [DA] 1,12-14* figures 1-3 * |