EP0659634 - Aufhängeeinrichtung und Spurweiteneinstelleinrichtung für ein Raupenfahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.01.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.03.1998 [1998/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [N/P] |
Frühere [1995/26] | Für alle benannten Staaten DEERE & COMPANY 1 John Deere Road Moline, Illinois 61265 / US | Erfinder | 01 /
Nagorcka, James Arthur Glenelg Highway Tarrington 3301, Victoria / AU | 02 /
Kizlyk, Mervin Peter 809 Birdsall Drive Cedar Falls, Iowa 50613 / US | [1995/26] | Vertreter | Feldmann, Bernhard, et al DEERE & COMPANY European Office Patent Department 68140 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1995/26] | Feldmann, Bernhard, et al DEERE & COMPANY European Office Patent Department D-68140 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94119628.9 | 13.12.1994 | [1995/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930172693 | 22.12.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 172693 | [1995/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0659634 | Datum: | 28.06.1995 | Sprache: | DE | [1995/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0659634 | Datum: | 12.03.1997 | Sprache: | DE | [1997/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.1995 | Klassifikation | IPC: | B62D55/08, B62D55/084, B62D55/14 | [1995/26] | CPC: |
B62D55/08 (EP,US);
B62D55/084 (EP,US);
B62D55/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1995/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Aufhängeeinrichtung und Spurweiteneinstelleinrichtung für ein Raupenfahrzeug | [1995/26] | Englisch: | Suspension device and device for adjusting the track width of a tracked vehicle | [1995/26] | Französisch: | Dispositif de suspension et dispositif pour le réglage de voie d'un véhicule chenillé | [1995/26] | Prüfungsverfahren | 27.05.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/30] | 23.05.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.06.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.08.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.08.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.12.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5018591 (PRICE ROBERT J [US]) [A] 1 * column 2, line 63 - column 4, line 24; figures 1-6 *; | [A]DE1205844 (BRANDENBURGER TRAKTORENWERKE V) [A] 1 * column 2, line 50 - column 3, line 43; figure 3 * |