EP0659977 - Vorder- und Hinter-Auslassvorrichtung für einen Druckluftmotor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.06.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.12.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 06.01.2010 [2010/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Snap-On Incorporated 2801-80th Street Kenosha Wisconsin 53141-1410 / US | [N/P] |
Frühere [1995/26] | Für alle benannten Staaten Snap-on Incorporated 2801-80th Street Kenosha, Wisconsin 53141-1410 / US | Erfinder | 01 /
Ghode, Anil P. 1119 Thomas Blvd. Mundelein, Ill. 60060 / US | 02 /
Diedrich, Thomas J. 2403 Tammy Lane Racine, WI 53402 / US | 03 /
De Rome, Raymond D. 10401 - 336 Ave. Twin Lakes, WI 53181 / US | [1995/26] | Vertreter | Wehnert, Werner, et al Patentanwälte Hauck, Graalfs, Wehnert, Döring, Siemons, Schildberg Schwanthalerstrasse 106 80339 München / DE | [2010/01] |
Frühere [1995/26] | Wehnert, Werner, Dipl.-Ing., et al Mozartstrasse 23 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94120147.7 | 19.12.1994 | [1995/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930169414 | 20.12.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 169414 | [1995/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0659977 | Datum: | 28.06.1995 | Sprache: | EN | [1995/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0659977 | Datum: | 29.07.1998 | Sprache: | EN | [1998/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.1995 | Klassifikation | IPC: | F01C13/02, F01C21/12 | [1995/26] | CPC: |
F01C21/18 (EP,US);
F01C13/02 (EP,US);
Y10S415/904 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1995/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorder- und Hinter-Auslassvorrichtung für einen Druckluftmotor | [1995/26] | Englisch: | Air motor with offset front and rear exhausts | [1995/26] | Französisch: | Système d'evacuation avant et arrière d'air pour moteur pneumatique | [1995/26] | Prüfungsverfahren | 07.11.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/01] | 30.05.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.07.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.02.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.05.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.05.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.04.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3885355 (KAKIMOTO MASAKAZU) [A] 1 * column W *; | [A]EP0141175 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]US4084487 (WALLACE WILLIAM K) [A] 1 * column W * |