EP0666198 - Bordcomputer für Kraftfahrzeuge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 03.11.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.2009 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 15.07.2009 [2009/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/17] | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München / DE | ||
Frühere [1995/32] | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung AJ-3 Petuelring 130 D-80788 München / DE | Erfinder | 01 /
Reichart, Günter Pelikangasse 24 D-85551 Kirchheim / DE | [1995/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94120189.9 | 20.12.1994 | [1995/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19944403712 | 07.02.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4403712 | [1995/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0666198 | Datum: | 09.08.1995 | Sprache: | DE | [1995/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0666198 | Datum: | 22.04.1998 | Sprache: | DE | [1998/17] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0666198 | Datum: | 20.12.2000 | Sprache: | DE | [2000/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.05.1995 | Klassifikation | IPC: | B60R16/02 | [1995/32] | CPC: |
B60R16/0231 (EP);
G01C21/36 (EP);
G01C21/3688 (EP);
G07C5/085 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB [1995/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bordcomputer für Kraftfahrzeuge | [1995/32] | Englisch: | Board computer for vehicles | [1995/32] | Französisch: | Ordinateur de bord pour véhicules | [1995/32] | Prüfungsverfahren | 08.09.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/45] | 06.11.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.03.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.07.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.10.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
22.01.1999
01.03.1999
ADMISSIBLE Mannesmann VDO AG Kruppstr. 105 60388 Frankfurt / DE Vertreter des Einsprechenden Klein, Thomas Kruppstrasse 105 60388 Frankfurt am Main / DE | [2009/29] |
Frühere [1999/11] | |||
Einsprechende(r) | 01
22.01.1999
Mannesmann VDO AG Kruppstr. 105 60388 Frankfurt / DE Vertreter des Einsprechenden Klein, Thomas, Dipl.-Ing. Mannesmann VDO AG Kruppstrasse 105 60388 Frankfurt am Main / DE | 04.03.1999 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 09.07.1999 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 07.04.2000 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 07.04.2000 | Termin der mündlichen Verhandlung | 12.05.2000 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 12.05.2000 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 23.08.2000 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 19.10.2000 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.11.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE4129148 (PEETZ PETER [DE], et al) [Y] 1-3 * the whole document *; | [Y]DE3842414 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 1-3 * the whole document *; | [A]DE4033832 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1,3 * the whole document *; | [A]FR2607998 (AVE SPA [IT]) [A] 1 * the whole document *; | [A] - KNOLL ET AL., "ADVANCED INTEGRATED DRIVER INFORMATION SYSTEMS", MEASUREMENT + CONTROL, LONDON , GB, (199211), vol. 25, no. 9, pages 264 - 268, XP000320446 [A] 1,3 * the whole document * | Einspruch | DE3445668 | - Neuffer, K.; Helldörfer, R.; Rauch, H.; Simon, E.: "Structure of a Driver Information System"; Automotive Electronics 83/229; 1983, Heft 229, Seiten 212-217 | - Blumenstock, K.-U.: "Auf dem Vormarsch: Bordcomputer - Stille Helfer" mot 15/1989, Heft 15, Seiten 86-91 | - Fischer, T.: "Nonstop Nonsens - Technik: Über den Sinn und Unsinn von Bordcomputern"; auto, motor & sport 5/1983, 09.03.1983, Heft 5, Seiten 70-73 | - Sodeikat, H.: "EURO-SCOUT'S ADAPTABILITY TO PARADIGM SHIFT IN TRANSPORTATION POLICY", 20 Isata-Proceedings, 93 AT025 1993, 26th ISATA Proc: "Advanced Transport Telematics/Intelligent Vehicle Highway Systems ...", Seiten 59-66 |