EP0613239 - Audioverstärkeranordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.09.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.10.1999 [1999/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1998/44] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Frühere [1998/35] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Frühere [1994/35] | Für alle benannten Staaten Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Janssens, Jan Albert Maria c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Daems, Frank Casimir Hélène c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
Dijkmans, Eise Carel c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 04 /
van den Homberg, Johannes Aldegonda Theodora Maria c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1994/35] | Vertreter | Groenendaal, Antonius W. M., et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1994/35] | Groenendaal, Antonius Wilhelmus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94200391.4 | 15.02.1994 | [1994/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19930200491 | 22.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 93200491 | [1994/35] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0613239 | Datum: | 31.08.1994 | Sprache: | EN | [1994/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0613239 | Datum: | 28.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.05.1994 | Klassifikation | IPC: | H03F1/52, H03F1/02 | [1994/35] | CPC: |
H03F1/52 (EP,KR,US);
H03F3/217 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1994/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Audioverstärkeranordnung | [1994/35] | Englisch: | Audio amplifier arrangement | [1994/35] | Französisch: | Montage amplificateur audio | [1994/35] | Prüfungsverfahren | 28.02.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/17] | 22.12.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.04.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.08.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.08.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.07.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2250151 (NAD ELECTRONICS LTD [GB]) [A] 1,3,4 * the whole document *; | [A]US3959736 (GROSJEAN JON PAUL) [A] 1,2 * column W *; | [A]EP0399276 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]) [A] 3,4 * abstract * |