EP0622052 - Verfahren zur Herstellung einer Membrane für eine kontrollierte Knochenregeneration [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.06.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.07.1999 [1999/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CEKA N.V. Noorderlaan 79 - bus 1 B-2030 Antwerpen / BE | [1994/44] | Erfinder | 01 /
De Buck, Vincent Beeldstraat 30 B-9100 Sint-Niklaas / BE | [1994/44] | Vertreter | Donné, Eddy Bureau M.F.J. Bockstael nv. Arenbergstraat 13 2000 Antwerpen / BE | [N/P] |
Frühere [1994/44] | Donné, Eddy Bureau M.F.J. Bockstael nv Arenbergstraat 13 B-2000 Antwerpen / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94201125.5 | 23.04.1994 | [1994/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE19930000425 | 28.04.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 9300425 | [1994/44] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0622052 | Datum: | 02.11.1994 | Sprache: | EN | [1994/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0622052 | Datum: | 29.07.1998 | Sprache: | EN | [1998/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.08.1994 | Klassifikation | IPC: | A61C8/00, A61C13/00, A61F2/28 | [1994/44] | CPC: |
A61C8/0006 (EP,US);
A61F2/2803 (EP);
A61F2/2846 (EP);
A61F2/30942 (EP);
A61B17/86 (EP);
A61C13/0013 (EP);
A61F2/3094 (EP);
A61F2002/285 (EP);
A61F2002/30948 (EP);
A61F2002/30957 (EP);
A61F2002/30962 (EP);
A61F2310/00023 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, NL, SE [1994/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer Membrane für eine kontrollierte Knochenregeneration | [1994/44] | Englisch: | Method for manufacturing a membrane for controlled bone regeneration | [1994/44] | Französisch: | Méthode pour la fabrication d'une membrane destiné à la régénération de l'os contrôlé | [1994/44] | Prüfungsverfahren | 23.02.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/17] | 23.09.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.01.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.04.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.04.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.04.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0097001 (CONTOUR MED PARTNERS) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]WO9208175 (CLYNCH) [A] 1,2,4,6,8 * the whole document *; | [A]EP0348061 (IMPERIAL) [A] 1 * the whole document *; | [A]US4684370 (BARETT) [A] 1 * the whole document *; | [A]WO9114404 (JOHANSSON) [A] 1 * the whole document * |