EP0685284 - Sägetisch mit Werkstückspannvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.05.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 20.08.2008 [2008/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Chang, Li-Lin No. 5, Lane 76, Hsin-Min St. Tam-Shui Town Taipei Hsien / TW | [N/P] |
Frühere [1995/49] | Für alle benannten Staaten Chang, Li-Lin No. 5, Lane 76, Hsin-Min St. Tam-Shui Town, Taipei Hsien / TW | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1995/49] | Vertreter | Hooiveld, Arjen Jan Winfried, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Hooiveld, Arjen Jan Winfried, et al Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | ||
Frühere [1995/49] | Hooiveld, Arjen Jan Winfried, et al Trenité van Doorne, De Lairessestraat 133 NL-1075 HJ Amsterdam / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94201595.9 | 03.06.1994 | [1995/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0685284 | Datum: | 06.12.1995 | Sprache: | EN | [1995/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.1994 | Klassifikation | IPC: | B23D51/02, B23D51/04, B25H1/04, B25H1/08, B27G5/02 | [1995/49] | CPC: |
B23D51/02 (EP);
B23D51/04 (EP);
B25H1/04 (EP);
B25H1/08 (EP);
B27G5/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1995/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sägetisch mit Werkstückspannvorrichtung | [1995/49] | Englisch: | Bench saw workpiece clamp | [1995/49] | Französisch: | Table à scie avec dispositif à serrer des pièces | [1995/49] | Prüfungsverfahren | 09.05.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/28] | 27.10.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 31.12.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1999/28] | 12.02.1999 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1999/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.1998 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4155386 (L.E. ALESSIO) [A] 1 * column 2, line 41 - column 3, line 6; figures 1,2 *; | AU532153B [ ] (BLACK & DECKER INC); | [A]EP0547016 (NOBEX AB) [A] 1,7,12,14-16 * column 2, line 55 - column 3, line 49; figures 1,2 *; | [A]EP0003995 (BLACK & DECKER INC) [A] 2 * abstract *; | [A]DE9104648U (C.-W- CHEN) [A] 5-7,10 * page 3, line 14 - page 8, line 7; figures 1-7 *; | GB2253809 [ ]; | US5259284 [ ]; | [A]EP0222477 (BLACK & DECKER INC) [A] 9 * column 7, line 32 - line 34; figure 1 *; | [A]GB1422521 (R.P. HICKMAN) [A] 11,13 * page 4, line 104 - line 113; figure 6 *; | [A]DE8533159U (J. SINIKO); | [A]GB1420066 (G.W. WYNN) |