EP0657936 - Tunneldiode und Speicheranordnung mit derselben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1995/24] | Tunneldiode mit mehreren stabilen Schaltzuständen | ||
[1999/44] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.08.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 24.09.2008 [2008/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [2008/39] |
Frühere [2001/41] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Frühere [1995/24] | Für alle benannten Staaten PHILIPS ELECTRONICS N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Wolf, Ronald Martin c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Blom, Paulus Wilhelmus Maria c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
Krijn, Marcellinus Petrus Carolus Michael c/o Int. Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1995/24] | Vertreter | Duijvestijn, Adrianus Johannes, et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2002/18] | Duijvestijn, Adrianus Johannes, et al Internationaal Octrooibureau B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | ||
Frühere [1998/12] | Smeets, Eugenius Theodorus J. M., et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | ||
Frühere [1995/24] | Tangena, Antonius Gerardus INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94203528.8 | 05.12.1994 | [1995/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE19930001369 | 10.12.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 9301369 | [1995/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0657936 | Datum: | 14.06.1995 | Sprache: | EN | [1995/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0657936 | Datum: | 10.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.01.1995 | Klassifikation | IPC: | H01L29/88, H01L27/115, H01L45/00 | [1999/44] | CPC: |
H01L29/88 (EP,KR,US);
G11C11/22 (EP,KR,US);
G11C11/38 (EP,KR,US);
G11C11/5657 (EP,KR,US);
H01L28/55 (EP,KR,US);
H01L29/0895 (EP,US);
H01L29/51 (EP,KR,US);
H10B69/00 (EP,KR,US);
H10N70/00 (US);
|
Frühere IPC [1995/24] | H01L27/115, H01L29/92, H01L27/10, G11C11/22 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1995/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tunneldiode und Speicheranordnung mit derselben | [1999/44] | Englisch: | Tunnel diode and memory device comprising the same | [1999/44] | Französisch: | Diode tunnel et dispositif de mémoire la comprenant | [1999/44] |
Frühere [1995/24] | Tunneldiode mit mehreren stabilen Schaltzuständen | ||
Frühere [1995/24] | Tunnel diode with several permanent switching states | ||
Frühere [1995/24] | Diode tunnel présentant plusieurs états de commutation permanents | Prüfungsverfahren | 14.12.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/06] | 09.10.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.01.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.03.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.07.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.01.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.01.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.01.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 10.10.2001 | NL | 10.10.2001 | [2008/05] |
Frühere [2003/08] | NL | 10.10.2001 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5206788 (LARSON WILLIAM [US], et al); |