EP0611050 - Polyol-Zusammensetzungen und Polyisocynate sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polyurethanen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1994/33] | Di- und Polyamino-Verbindungen und ihre Verwendung zur Herstellung von Polyurethanen | ||
[1997/25] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.04.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.04.1998 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 10.06.1998 [1998/24] | 24.04.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.06.1998 [1998/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | [1994/33] | Erfinder | 01 /
Carter, Steve 2, Dawes Heath Road Thundersley, Essex SS7 3UT / GB | 02 /
van Essche, Gonda Tessenstraat 1B - 28 B-3000 Leuven / BE | [1994/33] | Vertreter | Swinnen, Anne-Marie, et al Intellectual Property Department Huntsman Polyurethanes Everslaan 45 3078 Everberg / BE | [N/P] |
Frühere [1994/33] | Swinnen, Anne-Marie, et al Intellectual Property Department ICI Polyurethanes Everslaan 45 B-3078 Everberg / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94300435.8 | 20.01.1994 | [1994/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19930002418 | 08.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9302418 | [1994/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0611050 | Datum: | 17.08.1994 | Sprache: | EN | [1994/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0611050 | Datum: | 18.06.1997 | Sprache: | EN | [1997/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.06.1994 | Klassifikation | IPC: | C07C217/84, C07C265/12, C07C217/50, C08G18/77 | [1994/33] | CPC: |
C08G18/771 (EP,KR,US);
C07C217/84 (EP,KR,US);
C07C265/12 (EP,KR,US);
C08G18/5033 (EP,KR,US);
C08G65/2624 (EP,KR,US);
C08G65/2639 (EP,KR,US);
C07C2601/14 (EP,KR,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT [1994/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Polyol-Zusammensetzungen und Polyisocynate sowie ihre Verwendung zur Herstellung von Polyurethanen | [1997/25] | Englisch: | Polyol compositions and polyisocyanates for use in the preparation of polyurethanes | [1997/25] | Französisch: | Polyol compositions et polyisocynates et leur utilisation pour la préparation de polyurethanes | [1997/25] |
Frühere [1994/33] | Di- und Polyamino-Verbindungen und ihre Verwendung zur Herstellung von Polyurethanen | ||
Frühere [1994/33] | Novel di- and polyamino compounds for use in the preparation of polyurethanes | ||
Frühere [1994/33] | Di- et polyamino composés et leur utilisation pour la préparation de polyurethanes | Prüfungsverfahren | 05.01.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/10] | 04.04.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.06.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.08.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.12.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.03.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.03.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.03.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | PT | 18.09.1997 | [1998/24] | Angeführte Dokumente: | Recherche | JPH02144149 [ ] (UBE INDUSTRIES); | [AD]DE2904124 (HOECHST AG) [AD] 1,2 * page 4, line 9 - line 14; claim 2 *; | SU598877 [ ] (KEMEROWSKIJ NII CHIM PROMY [SU]); | [A]GB2068379 (MONSANTO CO) [A] 1,2,4 * claim - * | [X] - NISHIHIRA K ET AL., "Regeneration of platinum group-deposited catalysts", CHEMICAL ABSTRACTS, (19901126), vol. 113, no. 22, Database accession no. 193912 [X] 1 * abstract * | [A] - "Alkylenation reaction of mono- and polyphenols. VII. Methylenation of phenols", NIPPON KAGAKU KAISHI (NKAKB8); 75; (2); PP.331-3 [A] 1-3 *Abstract*; page 331 * | [A] - "Synthesis and characterization of formal-group-containing diisocyanates and polyimides therefrom", J. APPL. POLYM. SCI. (JAPNAB,00218995); 92; VOL.45 (8); PP.1335-40 [A] 1,2 * page 1335 - page 1336 * | [AD] - GUDALINA N V ET AL., "Preparation of bis(4-aminophenoxy)methane, monomer for thermally stable polyamides", CHEMICAL ABSTRACTS, (19781002), vol. 89, no. 14, Database accession no. 110765 [AD] 1,2 * abstract * | [A] - OSTROVSKAYA V M ET AL., "Chromogenic coronads. I. C-arylcrown-formazans of do-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, and nonadecyne", CHEMICAL ABSTRACTS, (19900507), vol. 112, no. 19, Database accession no. 178929 [A] 1,2 * abstract * | [ ] - ZH. ORG. KHIM. (ZORKAE,05147492); 89; VOL.25 (8); PP.1753-8 |