EP0618236 - Verfahren zur Gewinnung von Cyclodextrin [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.08.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.10.1999 [1999/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. No. 4-1, 3-chome, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1994/40] | Für alle benannten Staaten Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. No. 4-1, 3-chome, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Nakamura, Nobuyuki 1-25-6, Higashiooba, Mishima-shi, Shizuoka-ken Tokyo / JP | 02 /
Yamamoto, Mikio 110-23, Miyashita Fuji-shi, Shizuoka-ken / JP | 03 /
Sumiyoshi, Hideyuki 2954, Imaizumi Fuji-shi, Shizuoka-ken / JP | [1994/40] | Vertreter | Woodman, Derek, et al Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [1994/40] | Woodman, Derek, et al Frank B. Dehn & Co. European Patent Attorneys Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94302305.1 | 30.03.1994 | [1994/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19930096887 | 31.03.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 9688793 | JP19930223776 | 17.08.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22377693 | [1994/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0618236 | Datum: | 05.10.1994 | Sprache: | EN | [1994/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0618236 | Datum: | 05.07.1995 | Sprache: | EN | [1995/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0618236 | Datum: | 21.10.1998 | Sprache: | EN | [1998/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.05.1995 | Klassifikation | IPC: | C08B37/16 | [1994/40] | CPC: |
C08B37/0012 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1994/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Gewinnung von Cyclodextrin | [1994/40] | Englisch: | Method for recovering cyclodextrin | [1994/40] | Französisch: | Procédé pour récupérer cyclodextrine | [1994/40] | Prüfungsverfahren | 18.12.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/07] | 16.05.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.09.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.11.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.03.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.07.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.07.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.07.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH0525194 ; | [Y]GB1238001 (ROUSSEL-UCLAF) [Y] 1-8 * page 1, lines 20-27 *; | [Y]FR2457900 (RIKAGAKU KENKYUSHO [JP]) [Y] 1-8 * page 12, lines 20-31 *; | [Y]EP0440538 (ROQUETTE FRERES [FR]) [Y] 1-8 * page 3, lines 57-59 *; | [A]EP0475451 (SUEDDEUTSCHE KALKSTICKSTOFF [DE]) | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 10, no. 93, Database accession no. 080422, & JPH0525194 A 00000000 (NIPPON SHOKUHIN KAKO) [A] * abstract * | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930614), vol. 17, no. 309 [ ] * abstract * |