EP0637698 - Material für Bremsbelag, dass Aramidfasern mit niedrigem Fibrillationsgrad und synthetisches Graphit enthält [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.02.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.02.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.04.2000 [2000/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Borg-Warner Automotive, Inc. 6700 18 1/2 Mile Road P.O. Box 8022 Sterling Heights MI 48311-8022 / US | [N/P] |
Frühere [1995/06] | Für alle benannten Staaten BORG-WARNER AUTOMOTIVE, INC. 6700 18 1/2 Mile Road, P.O. Box 8022 Sterling Heights, Michigan 48311-8022 / US | Erfinder | 01 /
Lam, Robert Chi-Chiu 120 E. George Street, Nr. 419 Bensenville, Illinois 60106 / US | 02 /
Yesnik, Marc A. 23 W. 220 Edgewood Court Glen Ellyn, Illinois 60137 / US | [1995/06] | Vertreter | Allden, Thomas Stanley, et al A.A. Thornton & CO. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Frühere [1995/06] | Allden, Thomas Stanley, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94305407.2 | 21.07.1994 | [1995/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930101951 | 04.08.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 101951 | US19940253727 | 03.06.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 253727 | [1995/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0637698 | Datum: | 08.02.1995 | Sprache: | EN | [1995/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0637698 | Datum: | 21.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.11.1994 | Klassifikation | IPC: | F16D69/02 | [1995/06] | CPC: |
F16D69/026 (EP,US);
F16D69/02 (KR);
C04B30/02 (EP,US);
C04B41/52 (EP,US);
C08L61/06 (EP,US);
F16D2200/0091 (EP,US);
Y10T442/2902 (EP,US);
Y10T442/608 (EP,US);
Y10T442/698 (EP,US);
Y10T442/699 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08L61/06, C08L77/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1995/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Material für Bremsbelag, dass Aramidfasern mit niedrigem Fibrillationsgrad und synthetisches Graphit enthält | [1995/06] | Englisch: | Friction lining material comprising aramid fibers with low degree of fibrillation and synthetic graphite | [1995/06] | Französisch: | Matériau pour garniture de friction comprenant des fibres d'aramide à faible degrée de fibrillation et du graphite synthétique | [1995/06] | Prüfungsverfahren | 07.06.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/32] | 05.11.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.03.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.09.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.02.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.08.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 12.10.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 23.10.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.01.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.01.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.07.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DY]US3911045 (HARTMANN PETER, et al) [DY] 1,13-16,21 * column 1, line 5 - line 10 * * column 2, line 32 - line 55 ** column 4, line 13 - line 19 *; | [Y]US4256801 (CHULUDA PHILIP A) [Y] 1,2,5,7-11,17,20 * column 1, line 31 - line 41 * * column 2, line 21 - column 4, line 59 * * example 1 * * claims 1-21 *; | [Y]EP0180381 (NUTURN CORP [US]) [Y] 1,5,8,11,20 * page 3, line 25 - line 29 * * page 5, line 1 - page 6, line 25 *; | [DY]US4657951 (TAKARADA MITSUHIRO [JP], et al) [DY] 1,13-16,21 * column 2, line 5 - column 3, line 57 * * column 4, line 24 - line 40 *; | [Y]US4743634 (ROYER JAMES R [US]) [Y] 1,2,5,7-11,17,20 * column 2, line 26 - column 3, line 17 * * column 4, line 37 - line 68 * * sentence 30 - sentence 52 * * column 6, line 16 - line 23 *; | [Y]GB2224285 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [Y] 1,5,8,11,20 * page 2, line 11 - page 3, line 20 * * page 4, line 18 - page 5, line 9 * * page 7, line 18 - page 9, line 30; claims 1-9 * |