Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
16.07.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.09.1999 [1999/35] |
25.06.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 11.08.1999 [1999/32] |
24.07.1998 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.09.1998 [1998/37] |
17.07.1998 | Jahresgebühr | |
16.06.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | |
11.03.1998 | Ankündigung der Erteilung | |
11.03.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | |
04.02.1998 | Ankündigung der Erteilung | |
08.08.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
25.07.1997 | Jahresgebühr | |
06.06.1997 | Erster Prüfungsbericht | |
03.06.1997 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
19.07.1996 | Jahresgebühr | |
29.07.1995 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 20.09.1995 [1995/38] |
16.12.1994 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 01.02.1995 [1995/05] |