EP0636343 - Abnahmeröhrchen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.07.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.07.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.09.1999 [1999/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Becton Dickinson and Company One Becton Drive Franklin Lakes, NJ 07417-1880 / US | [N/P] |
Frühere [1998/37] | Für alle benannten Staaten Becton, Dickinson and Company One Becton Drive Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880 / US | ||
Frühere [1995/05] | Für alle benannten Staaten Becton Dickinson and Company One Becton Drive Franklin Lakes, New Jersey 07417-1880 / US | Erfinder | 01 /
Burns, James A 1104 Kipling Road Elizabeth, New Jersey 07208 / US | 02 /
Prais, Alois G. 20 East Park Place Rutherford, New Jersey 07070 / US | 03 /
Szeles, Laszlo. 1275 Old Farm Road Mountainside, New Jersey 07092 / US | [1995/05] | Vertreter | Ruffles, Graham Keith, et al Marks & Clerk LLP 62-68 Hills Road Cambridge CB2 1LA / GB | [N/P] |
Frühere [1995/05] | Ruffles, Graham Keith, et al MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94305530.1 | 27.07.1994 | [1995/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930099678 | 29.07.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 99678 | [1995/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0636343 | Datum: | 01.02.1995 | Sprache: | EN | [1995/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0636343 | Datum: | 09.09.1998 | Sprache: | EN | [1998/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.11.1994 | Klassifikation | IPC: | A61B5/14, B01L3/14 | [1995/05] | CPC: |
B65D41/17 (EP,US);
A61B5/150022 (EP,US);
A61B5/150259 (EP,US);
A61B5/150343 (EP,US);
A61B5/150351 (EP,US);
B01L3/5082 (EP,US);
C07C17/206 (EP,US);
C07C17/23 (EP,US);
C07C17/278 (EP,US);
| C-Set: |
C07C17/206, C07C19/10 (EP,US);
C07C17/23, C07C19/08 (US,EP);
C07C17/278, C07C19/01 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1995/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abnahmeröhrchen | [1995/05] | Englisch: | Collection assembly | [1995/05] | Französisch: | Récipient pour prélèvement | [1995/05] | Prüfungsverfahren | 24.07.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/38] | 05.06.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.08.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.03.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.06.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.06.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.07.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.07.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SE | 09.12.1998 | [1999/32] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3005564 (WEICHSELBAUM EDWIN G) [A] 1-3,7,8* column 2, line 28 - column 3, line 30; figures 1-6 *; | [A]US3902477 (GERARDE HORACE W) [A] 1-3,7,8 * column 2, line 33 - column 3, line 31; figures 1-4 *; | [A]EP0146074 (TERUMO MEDICAL CORP [US]) [A] 1-3,7,8 * page 6, line 5 - page 9, line 12; figures 1-5 *; | [XA]EP0517119 (BECTON DICKINSON CO [US]) [X] 1-5,7,8 * column 4, line 7 - column 7, line 3; figures 1-8 * [A] 6,9,10 |