EP0641019 - Flexibler, auf einem Polymer gedruckter Leiterrahmen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.01.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.01.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.03.1997 [1997/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten POLY-FLEX CIRCUITS, INC. 28 Kenney Drive Cranston, RI 02920 / US | [1995/09] | Erfinder | 01 /
Durand, David 78 East Orchard Avenue Providence, Rhode Island 02906 / US | 02 /
Wong, Chon Meng 34 Mark Drive Lincoln, Rhode Island 02865 / US | 03 /
Iannetta Jr., Roger A. 900 Post Road Apt. 54 Warwick, Rhode Island 02888 / US | [1995/09] | Vertreter | Smart, Peter John Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Frühere [1995/09] | Smart, Peter John W.H. BECK, GREENER & CO 7 Stone Buildings Lincoln's Inn London WC2A 3SZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94306334.7 | 26.08.1994 | [1995/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930112226 | 27.08.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 112226 | [1995/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0641019 | Datum: | 01.03.1995 | Sprache: | EN | [1995/09] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0641019 | Datum: | 20.12.1995 | Sprache: | EN | [1995/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.11.1995 | Klassifikation | IPC: | H01L21/60, H01L23/498 | [1995/09] | CPC: |
H01L24/50 (EP,US);
H01L23/49572 (EP,US);
H01L24/29 (EP,US);
H01L24/83 (EP,US);
H01L24/86 (EP,US);
H01L2224/29101 (EP,US);
H01L2224/2919 (EP,US);
H01L2224/29298 (EP,US);
H01L2224/73203 (EP,US);
H01L2224/8319 (EP,US);
H01L2224/838 (EP,US);
H01L2924/00011 (EP,US);
H01L2924/00013 (EP,US);
H01L2924/01006 (EP,US);
H01L2924/01013 (EP,US);
H01L2924/01019 (EP,US);
H01L2924/01029 (EP,US);
H01L2924/01039 (EP,US);
H01L2924/01047 (EP,US);
H01L2924/0105 (EP,US);
H01L2924/01079 (EP,US);
H01L2924/01082 (EP,US);
H01L2924/014 (EP,US);
H01L2924/0665 (EP,US);
H01L2924/0781 (EP,US);
H01L2924/07811 (EP,US);
H01L2924/10253 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2224/29101, H01L2924/014, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/00011, H01L2224/29298 (US,EP);
H01L2924/00013, H01L2224/29099 (US,EP);
H01L2924/00013, H01L2224/29199 (EP,US);
H01L2924/00013, H01L2224/2929 (EP,US);
H01L2924/00013, H01L2224/29299 (EP,US);
H01L2924/0665, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/07811, H01L2924/00 (EP,US); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1995/09] | Erstreckungsstaaten | SI | 17.10.1994 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flexibler, auf einem Polymer gedruckter Leiterrahmen | [1995/09] | Englisch: | A flexible printed polymer lead-frame | [1995/09] | Französisch: | Cadre de montage flexible imprimé sur un polymère | [1995/09] | Akte vernichtet: | 13.09.2003 | Prüfungsverfahren | 21.06.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1997/12] | 16.10.1996 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1997/12] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 01.08.1996 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.1996 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS63301534 ; | [A]JPH03104252 ; | [Y]FR2332620 (AMP INC [US]); | [A]DE3414961 (SHARP KK [JP]); | [Y]EP0265077 (SHELDAHL INC [US]); | [Y]EP0435093 (MOTOROLA INC [US]) |