EP0649201 - Schema zur Amplitudenbestimmung zur Steuerung eines optischen Senders [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.06.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 29.07.1998 [1998/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AT&T Corp. 32 Avenue of the Americas New York, NY 10013-2412 / US | [1995/16] | Erfinder | 01 /
Bosch, Fridolin Ludwig 1986 Ravenwood Drive Bethlehem, Pennsylvania 18018 / US | 02 /
Nguyen, Ton Van 2114 Allwood Drive Bethlehem, Pennsylvania 18018 / US | [1995/16] | Vertreter | Buckley, Christopher Simon Thirsk, et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex IG8 0TU / GB | [N/P] |
Frühere [1995/16] | Buckley, Christopher Simon Thirsk, et al AT&T (UK) LTD., AT&T Intellectual Property Division, 5 Mornington Road Woodford Green, Essex IG8 0TU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94307454.2 | 12.10.1994 | [1995/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930136358 | 14.10.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 136358 | [1995/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0649201 | Datum: | 19.04.1995 | Sprache: | EN | [1995/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0649201 | Datum: | 06.08.1997 | Sprache: | EN | [1997/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.01.1995 | Klassifikation | IPC: | H01S3/133, H01S3/103, H04B10/155 | [1995/16] | CPC: |
H04B10/504 (EP,US);
H01S5/06835 (EP,US);
H04B10/564 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1995/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schema zur Amplitudenbestimmung zur Steuerung eines optischen Senders | [1995/16] | Englisch: | Amplitude detection scheme for optical transmitter control | [1995/16] | Französisch: | Méthode de détection de l'amplitude, pour le contrôle d'un transmetteur optique | [1995/16] | Prüfungsverfahren | 05.10.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/48] | 22.08.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 30.01.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 06.02.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.03.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.03.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.05.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.10.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CA1229653 (NORTHERN TELECOM LTD) [A] 1,3,6,8 * the whole document *; | [A]EP0075295 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-11 * page 3, line 6 - line 37 * * page 4, column 23 - page 5, column 33; figure 1 *; | [A]JPS6220388 ; | [A]JPS6327086 ; | [A]DE3242481 (ANT NACHRICHTENTECH [DE]) [A] 1-10 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870618), vol. 11, no. 190, Database accession no. (E - 517)<2637> , & JP62020388 A 19870128 (MATSUSHITA ELECTRIC) [A] 1,2,6,7 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880705), vol. 12, no. 234, Database accession no. (E - 629)<3081> , & JP63027086 A 19880204 (NEC) [A] 1,2,6,7 * abstract * |