EP0612051 - Herstellungsverfahren für Hülsförmiger-Informationsträger, und Behälters mit einer solchen Hülse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1994/34] | Hülsförmiger-Informationsträger, Herstellungsverfahren dafür und Behälters mit einer solchen Hülse | ||
[1997/04] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.11.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 13.08.2008 [2008/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DECOMATIC S.A. B.P.49 F-38290 La Verpillière / FR | [1994/34] | Erfinder | 01 /
Allegre, André 62 Chemin du Bois de Serres F-69570 Dardilly / FR | [1994/34] | Vertreter | Bernasconi, Jean Raymond, et al Cabinet Lavoix 2, Place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Bernasconi, Jean Raymond, et al Cabinet Lavoix 2, Place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [1995/34] | Bernasconi, Jean, et al c/o Cabinet Lavoix, 2, Place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cédex / FR | ||
Frühere [1994/34] | Bernasconi, Jean Cabinet Bernasconi et Vigier 13 boulevard des Batignolles F-75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94400275.7 | 09.02.1994 | [1994/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19930001906 | 19.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9301906 | [1994/34] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0612051 | Datum: | 24.08.1994 | Sprache: | FR | [1994/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0612051 | Datum: | 22.01.1997 | Sprache: | FR | [1997/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.05.1994 | Klassifikation | IPC: | G09F3/02, B65D65/00 | [1994/34] | CPC: |
B29C53/38 (EP,US);
B65D25/36 (EP,US);
B65D65/00 (EP,US);
G09F3/0289 (EP,US);
Y10S493/961 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, GB, IT, LI, NL [1994/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Herstellungsverfahren für Hülsförmiger-Informationsträger, und Behälters mit einer solchen Hülse | [1997/04] | Englisch: | Method for manufacturing a sleeve-shaped-information support, and containers with such sleeve | [1997/04] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un manchon-support d'informations, et récipients munis d'un tel manchon | [1997/04] |
Frühere [1994/34] | Hülsförmiger-Informationsträger, Herstellungsverfahren dafür und Behälters mit einer solchen Hülse | ||
Frühere [1994/34] | Sleeve-shaped-information support, method for its manufacture and containers with such sleeve | ||
Frühere [1994/34] | Manchon-support d'informations, son procédé de fabrication et récipients munis d'un tel manchon | Prüfungsverfahren | 16.12.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1995/08] | 22.03.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.07.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.09.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.09.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.10.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DX]FR1043230 (P G RIEBER & SON AS) [DX] 1-3,5,7,12,13* the whole document *; | [DX]DE3924790 (SCHAEFER ETIKETTEN [DE]) [DX] 1-3,5,7,12,13 * the whole document *; | [DX]WO9202421 (SIMONE RONALD ALAN [CA]) [DX] 1-3,5,7,12,13 * the whole document * |