Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
02.02.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.03.2001 [2001/12] |
18.02.2000 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 05.04.2000 [2000/14] |
16.12.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | |
29.10.1999 | Jahresgebühr | |
01.10.1999 | Ankündigung der Erteilung | |
01.10.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | |
13.08.1999 | Erster Prüfungsbericht | |
06.08.1999 | Ankündigung der Erteilung | |
27.10.1998 | Jahresgebühr | |
27.11.1997 | Jahresgebühr | |
24.10.1996 | Jahresgebühr | |
08.08.1995 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 27.09.1995 [1995/39] |
21.04.1995 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 07.06.1995 [1995/23] |