Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0656252 | Globale Akte | 05.04.2000 | B1 | EP0656252 | 07.06.1995 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE191399T | 15.04.2000 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE656252T | 14.03.1996 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69423850T | 11.01.2001 | T2 | DE69423850D1 | 11.05.2000 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK0656252T | 21.08.2000 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2076914T | 01.07.2000 | T3 | ES2076914T | 16.11.1995 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FR2712530 | 18.07.1997 | B1 | FR2712530 | 24.05.1995 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GR3033779T | 31.10.2000 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GR950300057T | 30.11.1995 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6148491 | 21.11.2000 | A | Prioritätsnummer | Datum | FR9313793 | 18.11.1993 |