EP0656252 - Verfahren zur Herstellung einer mit verstärktem Film beschichtetem Materials mit kleinem Reibungskoeffizienten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.02.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.02.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.03.2001 [2001/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 19, avenue Jules Carteret 69007 Lyon / FR | [2000/14] |
Frühere [1995/23] | Für alle benannten Staaten COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 19, avenue Jules Carteret F-69007 Lyon / FR | Erfinder | 01 /
Bartocci, Marcel Balesmes F-52200 Langes / FR | [1995/23] | Vertreter | Leszczynski, André Cabinet Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1995/23] | Leszczynski, André NONY & ASSOCIES 29, rue Cambacérès F-75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94402614.5 | 17.11.1994 | [1995/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19930013793 | 18.11.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9313793 | [1995/23] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0656252 | Datum: | 07.06.1995 | Sprache: | FR | [1995/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0656252 | Datum: | 05.04.2000 | Sprache: | FR | [2000/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.04.1995 | Klassifikation | IPC: | B32B3/24, B32B15/08 | [1995/23] | CPC: |
B32B3/266 (EP,US);
B32B15/085 (US);
B32B27/322 (US);
F16C33/28 (EP,US);
B32B2307/746 (US);
B32B2327/18 (US);
B32B2605/08 (US);
Y10T29/302 (EP,US);
Y10T29/49636 (EP,US);
Y10T29/49906 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1995/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer mit verstärktem Film beschichtetem Materials mit kleinem Reibungskoeffizienten | [1995/23] | Englisch: | Process for manufacturing a material, laminated with a reinforced film, having a low coefficient of friction | [1995/23] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un matériau de revêtement en feuille, renforcé, à faible coefficient de frottement | [1995/23] | Prüfungsverfahren | 31.07.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/39] | 11.08.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.10.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.12.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.12.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.10.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3607594 (MANCEL RAYMOND) [X] 1,2,4 * column 1, line 31 - line 48; figure .; claims 1,3-6 *; | [XY]FR2445210 (PLASTIC OMNIUM CIE) [X] 1,2,4,5 * page 1, line 1 - line 20; claims 1,5 * [Y] 3; | [X]EP0040448 (SCHMIDT GMBH KARL [DE]) [X] 1,3-5 * page 1, line 1 - page 3, line 7; figure 3; claims 1,2 *; | [Y]DE3304141 (PAMPUS GMBH [DE]) [Y] 3 * page 3, paragraph 2 * * page 3, line 23 - page 5, line 10; figures 1,3; claims 1,3 *; | [A]DE3922052 (SCHARWAECHTER GMBH CO KG [DE]) [A] 3* the whole document * |