EP0636453 - Geschwindigkeitschutzschaltung für Gewichsausgleichzylinder [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.06.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.08.1997 [1997/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MORANT DEVELOPPEMENT Société à Responsabilité Limitée : 17, rue Fernand Pelloutier F-69200 Venissieux / FR | [1995/05] | Erfinder | 01 /
Chardenoux, Bernard Antoine Hameau de Trion, 52, Avenue Barthélémy Buyer F-69009 Lyon / FR | [1995/05] | Vertreter | Thibault, Jean-Marc Cabinet Beau de Loménie 51, Avenue Jean Jaurès B.P. 7073 69301 Lyon Cédex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [1995/05] | Thibault, Jean-Marc Cabinet Beau de Loménie 51, Avenue Jean Jaurès B.P. 7073 F-69301 Lyon Cédex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94420216.7 | 26.07.1994 | [1995/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19930009465 | 26.07.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9309465 | [1995/05] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0636453 | Datum: | 01.02.1995 | Sprache: | FR | [1995/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.11.1994 | Klassifikation | IPC: | B23Q11/00, B23Q5/58, G05D13/30 | [1995/05] | CPC: |
B23Q11/0028 (EP);
B23Q5/58 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, PT, SE [1995/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Geschwindigkeitschutzschaltung für Gewichsausgleichzylinder | [1995/05] | Englisch: | Speed protecting circuit for a weight balancing piston | [1995/05] | Französisch: | Dispositif de sécurité équipant un vérin d'équilibrage d'une charge et fonctionnant à partir d'une information sur la vitesse de déplacement de la tige du vérin | [1995/05] | Prüfungsverfahren | 13.07.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/36] | 01.02.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1997/33] | 03.03.1997 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1997/33] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.1996 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4574924 (WABCO) [A] 1,7 * column 1, line 6 - column 1, line 12; claim 1 *; | [A]DE3933759 (RISCHE) [A] 1,7 * column 6, line 46 - column 6, line 53 *; | [A]FR2055038 (AUGSBURG) [A] 1,7 * claim 1 *; | [A]FR2354484 (RENAULT) [A] 1,7 * claim 9 *; | [A]DE8712017U (MAUSER) [A] 1,7 * claim 1 *; | [A]JPS63200904 ; | [A]SU1071824 ; | [A]US2027706 (SCHAUER) [A] 1 * claim 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19881214), vol. 12, no. 478, Database accession no. (M - 775)<3325> , & JP63200904 A 19880819 (MITSUBISHI) [A] 3 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, (19841121), vol. 84, no. 41, Database accession no. 84-254967, & SU1071824 A 00000000 (LENGD) [A] 1 * abstract * |