EP0627164 - Mikrobizide Mischungen die Prochloraz und Cyprodinil enthalten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 06.07.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 22.05.2013 [2013/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | [2001/27] |
Frühere [1998/25] | Für alle benannten Staaten Novartis AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | ||
Frühere [1994/49] | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Erfinder | 01 /
Zeun, Ronald, Dr. Pfarrer-Christen-Strasse 7 D-79395 Neuenburg / DE | [1994/49] | Vertreter | Bastian, Werner Maria, et al Syngenta Participations AG Intellectual Property P.O. Box 4002 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [2001/27] | Bastian, Werner Maria, et al Syngenta Participations AG, Intellectual Property, P.O. Box 4002 Basel / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94810303.1 | 26.05.1994 | [1994/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19930001674 | 04.06.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 167493 | [1994/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0627164 | Datum: | 07.12.1994 | Sprache: | DE | [1994/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0627164 | Datum: | 17.07.1996 | Sprache: | DE | [1996/29] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0627164 | Datum: | 22.08.2001 | Sprache: | DE | [2001/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.09.1994 | Klassifikation | IPC: | A01N47/38, // (A01N47/38, 43:54) | [1994/49] | CPC: |
A01N47/38 (EP,US)
| C-Set: |
A01N47/38, A01N2300/00 (US,EP);
A01N47/38, A01N43/54 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1994/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mikrobizide Mischungen die Prochloraz und Cyprodinil enthalten | [1994/49] | Englisch: | Microbicidal compositions comprising prochloraz and cyprodinil | [1994/49] | Französisch: | Compositions microbicides, contenant du prochloraz et du cyprodinil | [1994/49] | Prüfungsverfahren | 17.05.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/29] | 02.08.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 11.01.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 16.01.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.03.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.03.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
16.04.1997
ADMISSIBLE MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. P.O. Box 60 Beer-Sheva 84100 / IL Vertreter des Einsprechenden Modiano, Guido Modiano, Josif, Pisanty & Staub Ltd., Baaderstrasse 3 80469 München / DE | [1997/24] | 26.05.1997 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 24.09.1997 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 07.10.1997 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M06) | 02.04.1998 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 01.07.1999 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 28.10.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 07.12.2000 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 20.02.2001 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 02.04.2001 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 18.06.2001 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Frühere [2002/37] | GB | 17.07.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2516349 (ICI PLC [GB]) [A] 1-11 * page 3, line 6 - page 4, line 20 ** page 4, line 28 *; | [DY]EP0310550 (CIBA GEIGY AG [CH]) [DY] 1-11 * page 12, line 7 - line 13 *; | [Y]GB2258615 (SCHERING AG [DE]) [Y] 1-11 * page 3, line 9 - line 13 *; | [PY]EP0548025 (CIBA GEIGY AG [CH]) [PY] 1-11 * page 2, line 1 - line 37 *; | [PY]EP0556157 (CIBA GEIGY AG [CH]) [PY] 1-11 * page 2, line 1 - line 36 *; | [PY]GB2267644 (SCHERING AG [DE]) [PY] 1-11 * page 1, line 17 - line 24 * * page 2, line 17 - line 19 * * page 10 * | Prüfung | EP0072156 |