EP0614956 - Wärmehärtbare pulverförmige Zusammensetzungen auf der Basis von Polyestern und Acrylcopolymeren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.06.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2004 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: LU Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: IE | veröffentlicht am 22.09.2004 [2004/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten U C B, S.A. 326, Avenue Louise, Bte 7 1050 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [1994/37] | Für alle benannten Staaten U C B, S.A. 326, Avenue Louise, Bte 7 B-1050 Bruxelles / BE | Erfinder | 01 /
Moens, Luc Ijsvogellaan 30 B-1640 Sint-Genesius-Rode / BE | 02 /
Maetens, Daniel 108 avenue René Combaire B-1080 Bruxelles / BE | 03 /
Dallons, Jean-Luc Rozenstraat 4 B-1600 Sint-Pieters-Leeuw / BE | 04 /
Loutz, Jean-Marie 149 A rue Langeveld B-1180 Bruxelles / BE | [1994/37] | Vertreter | Dusseldorp, Raymond UCB S.A. Intellectual Property Department Allée de la Recherche 60 1070 Brussel / BE | [N/P] |
Frühere [1997/32] | Dusseldorp, Raymond UCB S.A. Département D.T.B. 33, rue d'Anderlecht 1620 Drogenbos / BE | ||
Frühere [1997/13] | (deleted) | ||
Frühere [1994/37] | Dusseldorp, Raymond, et al UCB S.A. Département D.T.B. 33, rue d'Anderlecht B-1620 Drogenbos / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94870044.8 | 09.03.1994 | [1994/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19930004940 | 11.03.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9304940 | [1994/37] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0614956 | Datum: | 14.09.1994 | Sprache: | EN | [1994/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0614956 | Datum: | 13.08.1997 | Sprache: | FR | [1997/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.1994 | Klassifikation | IPC: | C09D167/02, C09D5/03 | [1994/37] | CPC: |
C08L33/14 (EP,KR,US);
C09D167/02 (EP,KR,US);
C08L67/02 (EP,KR,US);
C09D5/03 (KR);
Y10T428/29 (EP,US)
| C-Set: |
C08L33/14, C08L2666/14 (EP,US);
C09D167/02, C08L33/00 (US,EP);
C09D167/02, C08L63/00 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1994/37] | Erstreckungsstaaten | SI | 11.04.1994 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wärmehärtbare pulverförmige Zusammensetzungen auf der Basis von Polyestern und Acrylcopolymeren | [1994/37] | Englisch: | Thermosetting powder compositions based on polyesters and acrylic copolymers | [1994/37] | Französisch: | Compositions thermodurcissables en poudre à base de polyesters et de copolymères acryliques | [1994/37] | Prüfungsverfahren | 16.02.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/16] | 25.09.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.02.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.05.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GR | 13.08.1997 | LU | 09.03.1998 | [2004/39] |
Frühere [2000/05] | GR | 13.08.1997 | |
IE | 13.08.1997 | ||
LU | 31.03.1998 | ||
Frühere [1999/16] | IE | 13.08.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2309596 (UCB SA [BE]) [A] 1-5 * claims 1-16 *; | [D]US4085159 (MARSIAT ARTHUR); | [DA]EP0522648 (DSM NV [NL]) [DA] 1-14 * claims 1-5,7-13 * |