EP0674606 - MULTIPHASENKERAMIKBAUTEILE HERGESTELLT MITTELS REAKTIONSSPRITZGUSS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.11.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.08.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 01.10.2008 [2008/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LANXIDE TECHNOLOGY COMPANY, LP 1300 Marrows Road, P.O.Box 6077 Newark DE 19714-6077 / US | [N/P] |
Frühere [1995/40] | Für alle benannten Staaten LANXIDE TECHNOLOGY COMPANY, LP 1300 Marrows Road, P.O.Box 6077 Newark, DE 19714-6077 / US | Erfinder | 01 /
JENSEN, James, Allen 544 Cabot Drive, Hickory Hill Hockessin, DE 19707 / US | 02 /
LUCKACS, Alexander, III 2000 Ferndale Drive Wilmington, DE 19810 / US | [1995/40] | Vertreter | Andrae, Steffen, et al Andrae l Westendorp Patentanwälte Partnerschaft Balanstrasse 55 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/40] | Andrae, Steffen, et al Andrae Flach Haug Balanstrasse 55 81541 München / DE | ||
Frühere [1995/50] | Andrae, Steffen, Dr., et al DENNEMEYER & ASSOCIATES Balanstrasse 55 D-81541 München / DE | ||
Frühere [1995/40] | Schmitz, Jean-Marie Dennemeyer & Associates Sàrl P.O. Box 1502 L-1015 Luxembourg / LU | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94904886.2 | 21.12.1993 | [1995/40] | WO1993US12524 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920993582 | 21.12.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 993582 | [1995/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9414725 | Datum: | 07.07.1994 | Sprache: | EN | [1994/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0674606 | Datum: | 04.10.1995 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.07.1994 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1995/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.07.1994 | Klassifikation | IPC: | C04B35/56, C04B35/58, C04B35/00 | [1995/40] | CPC: |
C04B35/63448 (EP);
C04B35/571 (EP);
C04B35/581 (EP);
C04B35/589 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI, LU [1995/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MULTIPHASENKERAMIKBAUTEILE HERGESTELLT MITTELS REAKTIONSSPRITZGUSS | [1995/40] | Englisch: | MULTIPHASE CERAMIC COMPONENTS PRODUCED BY REACTION INJECTION MOLDING | [1995/40] | Französisch: | COMPOSANTS EN CERAMIQUE A PHASES MULTIPLES PRODUITS PAR MOULAGE PAR INJECTION PAR REACTION | [1995/40] | Eintritt in die regionale Phase | 21.06.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.06.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.06.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.07.1994 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 21.06.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/40] | 17.12.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.05.1997 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1998/02] | 10.06.1997 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1998/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.11.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0468066 (HERCULES INC.) [X] 1-4,11-14,16,19,20 * column 2, line 47 - column 3, line 9; examples 2,4-9; claims 1-11 *; | [X]WO9201732 (ETHYL CORP.) [X] 1,2,11-14,16,19,20 * page 3, line 27 - page 4, line 7; example II; claim 11 *; | [XPD]US5190709 (HERCULES INC.) [XPD] 1-4,11-14,16,19,20 * column 5, line 62 - column 6, line 15; claims 1-4,13 *; | [XP]EP0562248 (HERCULES INC.) [XP] 11-18,20 * example 5; claims 1-17 * |