EP0741686 - NEUE LEUKOTRIEN-B4-DERIVATE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1996/46] | NEUE LEUKOTRIEN-B 4?-DERIVATE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL | ||
[1998/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.02.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.02.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.04.1999 [1999/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schering Aktiengesellschaft 13342 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [1998/17] | Für alle benannten Staaten SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 13342 Berlin / DE | ||
Frühere [1996/46] | Für alle benannten Staaten SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 13342 Berlin / DE | Erfinder | 01 /
SKUBALLA, Werner Mattersburger Weg 12 D-13465 Berlin / DE | 02 /
BUCHMANN, Bernd Flemingstrasse 5a D-10557 Berlin / DE | 03 /
HEINDL, Josef Eitel-Fritz-Strasse 40 D-14129 Berlin / DE | 04 /
FRÖHLICH, Wolfgang Westfälische Strasse 62 D-10709 Berlin / DE | 05 /
EKERDT, Roland Am Vierrutenberg 47 D-13369 Berlin / DE | 06 /
GIESEN, Claudia Hakenfelder Strasse 8c D-13587 Berlin / DE | [1996/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94905713.7 | 27.01.1994 | [1996/46] | WO1994EP00215 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9520563 | Datum: | 03.08.1995 | Sprache: | DE | [1995/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0741686 | Datum: | 13.11.1996 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 03.08.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0741686 | Datum: | 22.04.1998 | Sprache: | DE | [1998/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.08.1995 | Klassifikation | IPC: | C07C59/54, A61K31/557, C07C59/56, C07C59/46, C07C69/16, C07D309/30 | [1996/46] | CPC: |
C07C69/007 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07C405/00 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUE LEUKOTRIEN-B4-DERIVATE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL | [1998/17] | Englisch: | NEW LEUKOTRIENE B4 DERIVATIVES, METHODS OF PREPARING THEM AND THEIR USE AS DRUGS | [1998/17] | Französisch: | NOUVEAUX DERIVES DES LEUCOTRIENES B4, LEURS PROCEDES DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION COMME MEDICAMENTS | [1998/17] |
Frühere [1996/46] | NEUE LEUKOTRIEN-B 4?-DERIVATE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL | ||
Frühere [1996/46] | NEW LEUKOTRIENE B 4? DERIVATIVES, METHODS OF PREPARING THEM AND THEIR USE AS DRUGS | ||
Frühere [1996/46] | NOUVEAUX DERIVES DES LEUCOTRIENES B 4?, LEURS PROCEDES DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION COMME MEDICAMENTS | Eintritt in die regionale Phase | 28.06.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.06.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.06.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.06.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.06.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/46] | 02.06.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 22.09.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 15.10.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.11.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.11.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.01.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [ ] - No relevant documents disclosed |