EP0707691 - GELENKSCHEIBE, INSBESONDERE FÜR DEN ANTRIEBSSTRANG IN KRAFTFAHRZEUGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.02.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.02.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.04.1999 [1999/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SGF SÜDDEUTSCHE GELENKSCHEIBENFABRIK GMBH & CO. KG. Graslitzer Strasse 14 84478 Waldkraiburg / DE | [N/P] |
Frühere [1998/17] | Für alle benannten Staaten SGF SÜDDEUTSCHE GELENKSCHEIBENFABRIK GMBH & CO. KG. Graslitzer Strasse 14 84478 Waldkraiburg / DE | ||
Frühere [1996/17] | Für alle benannten Staaten SGF SÜDDEUTSCHE GELENKSCHEIBENFABRIK GMBH & CO. KG. Graslitzer Strasse 14 D-84478 Waldkraiburg / DE | Erfinder | 01 /
WÄHLING, Werner Sigiberstrasse 19 D-84559 Kraiburg a. Inn / DE | 02 /
MAIERBACHER, Georg Hacklthalerstrasse 23 D-83527 Kirchdorf b. Haag / DE | [1996/17] | Vertreter | Goetz, Rupert, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/17] | Goetz, Rupert, Dipl.-Ing., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94907549.3 | 11.02.1994 | [1996/17] | WO1994EP00396 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19934304274 | 12.02.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4304274 | [1996/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9418467 | Datum: | 18.08.1994 | Sprache: | DE | [1994/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0707691 | Datum: | 24.04.1996 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 18.08.1994 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0707691 | Datum: | 22.04.1998 | Sprache: | DE | [1998/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.08.1994 | Klassifikation | IPC: | F16D3/78, F16B21/20 | [1996/17] | CPC: |
F16D3/78 (EP,US);
F16D3/62 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1996/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GELENKSCHEIBE, INSBESONDERE FÜR DEN ANTRIEBSSTRANG IN KRAFTFAHRZEUGEN | [1996/17] | Englisch: | RUBBER UNIVERSAL JOINT DISC, ESPECIALLY FOR THE DRIVE TRAIN IN MOTOR VEHICLES | [1996/17] | Französisch: | DISQUE DE JOINT FLECTOR, NOTAMMENT POUR CHAINE CINEMATIQUE DE VEHICULES AUTOMOBILES | [1996/17] | Eintritt in die regionale Phase | 20.06.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.06.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.06.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.06.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1996/17] | 23.06.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 01.08.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 10.09.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.11.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.11.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR837975 (BARRE); | [Y]DE936548 (ALBRECHT GUENTHER DIPL-ING) [Y] 1 * the whole document *; | [A]DE1021212 (KRAUSS MAFFEI AG); | [A]DE1040854 (EDUARD ERHARDT FA) [A] 1,4 * the whole document *; | [A]US3032807 (LANIUS JR JAMES C); | [A]FR2338411 (BAKER & FINNEMORE LTD [GB]) [A] 1-3 * the whole document *; | [DY]DE3942432 (SGF) [DY] 1 * the whole document * |