Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP3511294B | Globale Akte | 29.03.2004 | B2 | JPH07505946 | 29.06.1995 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP9400396 | 11.02.1994 | DE4304274 | 12.02.1993 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0707691 | Globale Akte | 22.04.1998 | B1 | EP0707691 | 24.04.1996 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP9400396 | 11.02.1994 | DE4304274 | 12.02.1993 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE59405803D1 | 28.05.1998 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | EP9400396 | 11.02.1994 | DE4304274 | 12.02.1993 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5562545 | 08.10.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP9400396 | 11.02.1994 | DE4304274 | 12.02.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9418467 | Globale Akte | 18.08.1994 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4304274 | 12.02.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE4304274 | 17.03.1994 | C1 | Prioritätsnummer | Datum | DE4304274 | 12.02.1993 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2115218T | 16.06.1998 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | DE4304274 | 12.02.1993 |