Benannte Vertragsstaaten | DE | | ES | | FR | | GB | | IT | | Prüfungsverfahren | 11.11.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Eintritt in die regionale Phase | 20.06.1994 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 20.06.1994 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 20.06.1994 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.02.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Europäisches Patent erteilt | 22.04.1998 | Einspruchsverfahren | 23.01.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.04.1999 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 14.08.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 14.04.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 24.04.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE ES FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 22.04.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE ES FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 24.04.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19940620 | | Datum des Ereignisses: | 06.08.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19970623 | | Datum des Ereignisses: | 26.03.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | OWNER: | BARZANO' E ZANARDO MILANO S.P.A. | | Datum des Ereignisses: | 28.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 59405803 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19980528 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 20.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: TRANSLATION OF EP PATENT FILED (GB SECTION 77(6)(A)/1977) | Effective DATE: | 19980424 | | Datum des Ereignisses: | 16.06.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG ES FG2A 2115218 ES T3 | Code Expl.: | +DEFINITIVE PROTECTION | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 01.01.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB IF02 | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | ES | Payment DATE: | 20090126 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 29.05.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20090225 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 30.06.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20090212 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 31.08.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Payment DATE: | 20090227 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 30.10.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20090217 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 27.10.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20100211 | | Datum des Ereignisses: | 19.11.2010 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | Effective DATE: | 20101029 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20100301 | | Datum des Ereignisses: | 28.02.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20100901 | | Datum des Ereignisses: | 31.03.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20100211 | | Datum des Ereignisses: | 31.03.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20100211 | | Datum des Ereignisses: | 29.07.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | ES | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20110310 | | Datum des Ereignisses: | 24.03.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG ES FD2A | Code Expl.: | -ANNOUNCEMENT OF LAPSE IN SPAIN | Effective DATE: | 20110324 | | Datum des Ereignisses: | 30.09.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | ES | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20100212 | | Datum des Ereignisses: | 06.03.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 19.11.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 06.09.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA | | Datum des Ereignisses: | 06.09.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 07.08.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA | | Datum des Ereignisses: | 19.06.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA | | Datum des Ereignisses: | 08.03.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 26.02.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 26.02.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |