EP0698192 - ROHRKUPPLUNG UND VERFAHREN ZU IHRER VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1996/09] | ROHRKUPPLUNG UND VERFAHREN ZU IHRER VERVENDUNG | ||
[1996/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.10.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.11.2000 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 03.01.2001 [2001/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LINTECH A/S Fabriksvangen 17 3550 Slangerup / DK | [1997/17] |
Frühere [1996/09] | Für alle benannten Staaten LINDHARDT, Ole Bakkegardsvej 6, Huseby DK-3200 Helsinge / DK | Erfinder | 01 /
Lindhardt, Ole Bakkegardsvej 6, Huseby 3200 Helsinge / DK | [1997/17] |
Frühere [1996/09] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Wittrup, Flemming, et al Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | [N/P] |
Frühere [1996/09] | WITTRUP, Flemming, et al c/o Hofman-Bang & Boutard A/S Adelgade 15 DK-1304 Copenhagen K / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94913047.0 | 19.04.1994 | [1996/09] | WO1994DK00156 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK19930000437 | 19.04.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 43793 | [1996/09] | Anmeldesprache | DA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9424475 | Datum: | 27.10.1994 | [1994/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0698192 | Datum: | 28.02.1996 | [1996/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0698192 | Datum: | 04.12.1996 | Sprache: | EN | [1996/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 27.10.1994 | Klassifikation | IPC: | F16L37/06, F16L13/14 | [1996/09] | CPC: |
F16L37/06 (EP);
F16L17/00 (EP);
F16L47/24 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1996/09] | Erstreckungsstaaten | SI | 09.11.1995 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROHRKUPPLUNG UND VERFAHREN ZU IHRER VERWENDUNG | [1996/49] | Englisch: | A PIPE COUPLING AND A METHOD OF USING IT | [1996/09] | Französisch: | RACCORD DE TUYAU ET PROCEDE D'UTILISATION | [1996/09] |
Frühere [1996/09] | ROHRKUPPLUNG UND VERFAHREN ZU IHRER VERVENDUNG | Eintritt in die regionale Phase | 27.10.1994 | Übersetzung eingereicht | 09.11.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.11.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.11.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.11.1994 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.11.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/09] | 15.03.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.06.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.09.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.09.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | DK | 04.12.1996 | GR | 04.12.1996 | PT | 04.03.1997 | IE | 19.04.1997 | LU | 30.04.1997 | [2001/01] |
Frühere [2000/05] | DK | 04.12.1996 | |
GR | 04.12.1996 | ||
PT | 04.03.1997 | ||
LU | 30.04.1997 | ||
Frühere [1998/15] | DK | 04.12.1996 | |
PT | 04.03.1997 | ||
Frühere [1997/50] | PT | 04.03.1997 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]SE425515 (METALFORM SAFESET AB [SE]); | [A]DE3407467 (VILLAMOS IPARI KUTATO INTEZET [HU], et al); | [X]EP0122099 (BIG INCH MARINE SYST [US]); | [A]FR2622272 (CLEMESSY SA [FR]); | [A]EP0338164 (CAMERON IRON WORKS INC [US]) |