Benannte Vertragsstaaten | DE | | ES | Erlöschen: 19.05.2002 | FR | Erlöschen: 31.01.2003 | GB | Erlöschen: 18.05.2002 | SE | Erlöschen: 19.05.2002 | Prüfungsverfahren | 26.06.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Eintritt in die regionale Phase | 20.07.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 20.07.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 20.07.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 29.10.1997 | Einspruchsverfahren | 03.03.2003 | Rechtswirksamkeit der Beendigung des Einspruchsverfahrens | veröffentlicht am 30.07.2003 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 20.02.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 20.03.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE ES FR GB SE | | Datum des Ereignisses: | 29.10.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE ES FR GB SE | | Datum des Ereignisses: | 20.03.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19950720 | | Datum des Ereignisses: | 24.07.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19960607 | | Datum des Ereignisses: | 04.12.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 59404483 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19971204 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 07.01.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: TRANSLATION OF EP PATENT FILED (GB SECTION 77(6)(A)/1977) | Effective DATE: | 19971211 | | Datum des Ereignisses: | 16.12.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG ES FG2A 2108458 ES T3 | Code Expl.: | +DEFINITIVE PROTECTION | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 01.01.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB IF02 | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01 | | Datum des Ereignisses: | 30.09.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | OPPOSITION FILED | OPPONENT: | I.G. BAUERHIN GMBH | Effective DATE: | 19980727 | | Datum des Ereignisses: | 07.01.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT HAS LAPSED | | Datum des Ereignisses: | 08.01.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20020518 | | Datum des Ereignisses: | 28.02.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 30.07.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | OPPOSITION PROCEEDINGS TERMINATED | Effective DATE: | 20030303 | | Datum des Ereignisses: | 01.05.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG ES FD2A | Code Expl.: | -ANNOUNCEMENT OF LAPSE IN SPAIN | Effective DATE: | 20030611 | | Datum des Ereignisses: | 19.05.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | ES | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20020519 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20030131 | | Datum des Ereignisses: | 18.05.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20020518 | | Datum des Ereignisses: | 19.05.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20020519 | | Datum des Ereignisses: | 08.06.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20060608 | Year of Fee Payment: | 13 | | Datum des Ereignisses: | 22.05.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | ES | Payment DATE: | 20010522 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 18.05.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20010518 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 27.04.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20010427 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 23.05.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Payment DATE: | 20010523 | Year of Fee Payment: | 08 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20071201 | | Datum des Ereignisses: | 12.09.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 08.07.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 22.04.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 12.03.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA | | Datum des Ereignisses: | 02.02.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 13.06.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: OPPOSITION PROCEDURE CLOSED | | Datum des Ereignisses: | 13.06.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | TERMINATION OF OPPOSITION PROCEDURE: DATE OF LEGAL EFFECT PUBLISHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009276 | | Datum des Ereignisses: | 19.02.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | OPPOSITION PROCEDURE TERMINATED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS OPPC | | Datum des Ereignisses: | 16.08.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | OPPOSITION WITHDRAWN | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009264 | | Datum des Ereignisses: | 01.12.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | REPLY OF PATENT PROPRIETOR TO NOTICE(S) OF OPPOSITION | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS OBSO | | Datum des Ereignisses: | 22.09.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | REPLY OF PATENT PROPRIETOR TO NOTICE(S) OF OPPOSITION | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS OBSO | | Datum des Ereignisses: | 14.08.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | OPPOSITION FILED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009260 | | Datum des Ereignisses: | 11.08.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | UNPUBLISHED CHANGE TO OPPONENT DATA | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS OPPO | |