EP0783335 - EIN ADAPTER FÜR EINE MEDIKAMENTENFLASCHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.06.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 13.08.2008 [2008/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stat Medical Devices Inc. 1835 N.E. 146th Street North Miami, FL 33181 / US | [1997/45] |
Frühere [1997/29] | Für alle benannten Staaten Schraga, Steven 9433 Byron Avenue Surfside, FL 33154 / US | Erfinder | 01 /
Schraga, Steven 9433 Byron Avenue Surfside, FL 33154 / US | [2001/25] |
Frühere [1997/29] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | ||
Frühere [1997/29] | Wagner, Karl H., Dipl.-Ing. WAGNER & GEYER Patentanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94919360.1 | 06.06.1994 | [1997/29] | WO1994US06304 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9533505 | Datum: | 14.12.1995 | Sprache: | EN | [1995/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0783335 | Datum: | 16.07.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.12.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 14.12.1995 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.01.1998 | Klassifikation | IPC: | A61M5/32 | [1997/29] | CPC: |
A61J1/2096 (EP,US);
A61J1/201 (EP,US);
A61J1/2065 (EP,US);
A61M2205/583 (EP,US);
A61M2205/585 (EP,US);
Y10S215/03 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1997/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EIN ADAPTER FÜR EINE MEDIKAMENTENFLASCHE | [1997/29] | Englisch: | AN ADAPTOR FOR MEDICINE BOTTLE | [1997/29] | Französisch: | ADAPTATEUR POUR FLACONS DE MEDICAMENTS | [1997/29] | Eintritt in die regionale Phase | 07.01.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.01.1997 | Recherchengebühr entrichtet | 07.01.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.01.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.01.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 07.01.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/29] | 22.02.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.09.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.05.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.10.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.01.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/31] | 20.02.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2002/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4944736 (HOLTZ LEONARD J [US]) [Y] 1-3,5,6 * column W *; | [Y]GB2052992 (BEARD R K, et al) [Y] 1-3,5,6 * column A; figure - *; | [Y]WO9100215 (UNIV FLORIDA [US]) [Y] 2 * page 11, line 1 - line 17; figure 1 *; | [Y]US5247972 (TETREAULT EMERY J [US]) [Y] 5,6 * column 3, line 7 - line 14; figure 3 *; | [A]US4969883 (GILBERT MICHAEL D [US], et al) [A] 1 * figure 4 * | Internationale Recherche | [X]US5088996 (KOPFER RUDOLPH J [US], et al); | [X]US5171214 (KOLBER CHRIS M [US], et al); | [A]US5202093 (CLOYD WILLLIAM C [US]); | [A]US5297599 (BUCHELI RUDOLF [CH]) |