EP0761796 - ARBEITSMISCHUNG FÜR KÜHLANLAGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Joint Stock Company "INERTEK" pl. Kurchatova, 1 Moscow 123182 / RU | [2002/10] |
Frühere [1997/11] | Für alle benannten Staaten SOVMESTNOE PREDPRIYATIE "INERTEK" pl. Kurchatova, 1 Moscow 123182 / RU | Erfinder | 01 /
BARABANOV, Valery Georgievich ul. Dimitrova, 4-1-408 S. Petersburg, 192239 / RU | 02 /
BELYAEV, Andrei Jurievich 3-Mikhalkovsky pr., 20-3-55 Moscow, 125239 / RU | 03 /
EGOROV, Sergei Dmitrievich pr. Shokalskogo, 61-1-98 Moscow, 129224 / RU | 04 /
KONDRATIEV, Jury Roaldovich pr. Melnikova, 10-85 Khimki-Moskovskaya obl., 129224 / RU | 05 /
KOROTEEV, Anatoly Sazonovich Ivovaya ul., 7-28 Moscow, 129329 / RU | 06 /
PONOMAREV-STEPNOI, Nikolai Nikolaevich ul. Maximova, 8-16 Moscow, 123098 / RU | 07 /
RUVINSKY, Genrikh Yakovlevich ul. Yakira, 17-87 Odessa, 270076 / UA | 08 /
KHMELNUK, Michail Georgievich ul. Leningradskaya, 31-1 Odessa, 270008 / UA | 09 /
CHIKUROV, Sergei Konstantinovich Petrovsko-Razumovsky pr., 5-74 Moscow, 125083 / RU | [1997/11] | Vertreter | Rambelli, Paolo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [1997/11] | Rambelli, Paolo, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94925653.1 | 15.08.1994 | [1997/11] | WO1994RU00191 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | RU19940015395 | 27.04.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 94015395 | [1997/11] | Anmeldesprache | RU | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9529210 | Datum: | 02.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0761796 | Datum: | 12.03.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.11.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0761796 | Datum: | 17.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 02.11.1995 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.1997 | Klassifikation | IPC: | C09K5/04 | [1997/11] | CPC: |
C09K5/045 (EP);
C09K2205/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1997/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ARBEITSMISCHUNG FÜR KÜHLANLAGEN | [1997/11] | Englisch: | WORKING MIXTURE FOR REFRIGERATION MACHINERY | [1997/11] | Französisch: | MELANGE DE FONCTIONNEMENT POUR EQUIPEMENT DE REFRIGERATION | [1997/11] | Eintritt in die regionale Phase | 25.11.1996 | Übersetzung eingereicht | 15.11.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.11.1996 | Recherchengebühr entrichtet | 15.11.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.11.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.11.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: RU | 25.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/11] | 07.12.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.04.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.04.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.10.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.01.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.01.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.01.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.11.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.07.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.09.1999 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   20.09.1999 | 31.08.2000 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   13.02.2001 | 01.09.2001 | 08   M06   Gebühr entrichtet am   19.09.2001 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 17.04.2002 | IT | 17.04.2002 | DE | 18.07.2002 | ES | 30.10.2002 | [2008/05] |
Frühere [2006/14] | FR | 17.04.2002 | |
DE | 18.07.2002 | ||
ES | 30.10.2002 | ||
Frühere [2004/04] | DE | 18.07.2002 | |
ES | 30.10.2002 | ||
FR | 10.01.2003 | ||
Frühere [2003/47] | DE | 18.07.2002 | |
FR | 10.01.2003 | ||
Frühere [2003/31] | DE | 18.07.2002 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH01139677 ; | [Y]JPH01139677 | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 89, no. 28, Database accession no. 89-202052, XP002027366 & JPH01139677 A 00000000 (ASAHI GLASS) [Y] 1-3 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 013, no. 394, Database accession no. (C - 631), & JP01139677 A 00000000 (ASAHI GLASS) [Y] 1-3 * abstract * | Internationale Recherche | [A]SU1090699 ; | [A]GB2247462 ; | [A]GB2228739 ; | [A]EP0381389 ; | [A]WO9315161 |