EP0722399 - BREMSKRAFTVERSTÄRKER MIT AUTOMATISCHER BETÄTIGUNG UND GEREGELTER RESERVE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.04.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.04.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.05.1998 [1998/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bosch Systemes de Freinage 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | [1997/10] |
Frühere [1996/30] | Für alle benannten Staaten ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES TECHNIQUES 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | Erfinder | 01 /
CASTEL, Philippe 8, rue Monge F-75005 Paris / FR | 02 /
DOUILLET, Christian 5, rue Lavoisier F-92800 Puteaux / FR | 03 /
KERVAGORET, Gilbert 5, impasse Nobleterre F-95100 Argenteuil / FR | [1996/30] | Vertreter | Bentz, Jean-Paul, et al BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | [N/P] |
Frühere [1997/10] | Bentz, Jean-Paul, et al BOSCH SYSTEMES DE FREINAGE, 126 rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | ||
Frühere [1996/30] | Bentz, Jean-Paul AlliedSignal Europe Services Techniques Service Brevets 126, Rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94926966.6 | 08.09.1994 | [1996/30] | WO1994FR01059 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19930012088 | 12.10.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9312088 | [1996/30] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9510436 | Datum: | 20.04.1995 | Sprache: | FR | [1995/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0722399 | Datum: | 24.07.1996 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 20.04.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0722399 | Datum: | 04.06.1997 | Sprache: | FR | [1997/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.04.1995 | Klassifikation | IPC: | B60T13/52 | [1996/30] | CPC: |
B60T13/72 (EP,US);
B60T13/52 (KR);
B60T15/027 (EP,US);
B60T7/12 (EP,US);
B60T8/3625 (EP,US);
B60T8/4854 (EP,US);
Y10T137/86919 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1996/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BREMSKRAFTVERSTÄRKER MIT AUTOMATISCHER BETÄTIGUNG UND GEREGELTER RESERVE | [1996/30] | Englisch: | POWER-ASSISTED BRAKING SYSTEM WITH AUTOMATIC CONTROL AND CONTROLLED RESERVE | [1996/30] | Französisch: | SYSTEME DE FREINAGE ASSISTE A COMMANDE AUTOMATIQUE ET A RESERVE CONTROLEE | [1996/30] | Eintritt in die regionale Phase | 10.07.1995 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.07.1995 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.07.1995 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.02.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.07.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1996/30] | 13.11.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.12.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.02.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.02.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.03.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0347583 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,2 * column 7, line 44 - column 8, line 3; figure 3 *; | [A]EP0435113 (LUCAS IND PLC [GB]) [A] 1,2 * column 6, line 4 - column 7, line 11; figures 2,3 *; | [A]DE3705333 (TOKICO LTD [JP]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]DE3605295 (TOKICO LTD [JP]) [A] 1,2 * the whole document * |