EP0671524 - Markise [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.02.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.1999 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.03.1999 [1999/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Technolizenz Establishment Letzanaweg 25-27 9495 Triesen / LI | [N/P] |
Frühere [1995/37] | Für alle benannten Staaten Technolizenz Establishment Letzanaweg 25-27 FL-9495 Triesen / LI | Erfinder | 01 /
* * * | [1995/37] | Vertreter | Rosenich, Paul, et al Patentbüro Büchel & Partner AG, Letzanaweg 25-27 9495 Triesen / LI | [N/P] |
Frühere [1995/44] | Rosenich, Paul, Dipl.-Ing., et al Patentbüro Büchel & Partner AG, Letzanaweg 25-27 FL-9495 Triesen / LI | ||
Frühere [1995/37] | Rosenich, Paul, Dipl.-Ing. Patentbüro Büchel & Partner AG Letzanaweg 25-27 FL-9495 Triesen / LI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95103394.3 | 09.03.1995 | [1995/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19940000700 | 09.03.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 70094 | [1995/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0671524 | Datum: | 13.09.1995 | Sprache: | DE | [1995/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.06.1995 | Klassifikation | IPC: | E04F10/06 | [1995/37] | CPC: |
E04F10/0662 (EP);
E04F10/0618 (EP);
E04F10/0674 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, NL, SE [1995/37] | Erstreckungsstaaten | SI | 10.04.1995 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Markise | [1995/37] | Englisch: | Florentine blind | [1995/37] | Französisch: | Marquise | [1995/37] | Prüfungsverfahren | 11.03.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/19] | 23.04.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.09.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1999/12] | 13.10.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1999/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.1998 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0576829 (MHZ SONNENSCHUTZTECHNIK) [A] 1,6,7 * column 2, line 45 - column 8, line 58; figures 1,2 *; | [A]US5232036 (BRUTSAERT) [A] 1-6 * figure 5 *; | [DA]EP0500030 (SCAFFIDI) [DA] 1,6,7 * column 2, line 48 - column 4, line 50; figures 1-4 *; | [DA]WO9214009 (LOHAUSEN) [DA] 1,6,8 * page 2, line 22 - page 7, line 25; figures 1,2 * |