EP0683602 - Verfahren und Vorrichtung für eine rauscharme ladungsgekoppelte Anordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1995/47] | Verfahren und Vorrichtung für eine geräuscharme ladungsgekoppelte Anordnung | ||
[2000/21] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.01.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.02.2002 [2002/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AGFA CORPORATION 100 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-2199 / US | [N/P] |
Frühere [1999/45] | Für alle benannten Staaten Agfa Corporation 100 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-2199 / US | ||
Frühere [1996/33] | Für alle benannten Staaten Bayer Corporation Agfa Division, 200 Ballardvale Street Wilmington, MA 01887-1069 / US | ||
Frühere [1995/47] | Für alle benannten Staaten MILES INC. Agfa Division 200 Ballardvale Street Wilmington Massachusetts 01887-1011 / US | Erfinder | 01 /
Pandelaers, Patrick M. 9 Patriot Drive Andover, MA 01810 / US | 02 /
Buyze, Johan S. 5 Cider Mill Road Lynnfield, MA 01940 / US | [1995/47] | Vertreter | Van Ostaeyen, Marc Albert Jozef AGFA-GEVAERT Corporate IP Department 3800, Patent Administration, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Frühere [2000/40] | Van Ostaeyen, Marc Albert Jozef Agfa-Gevaert N.V. Corporate IP Department 3800 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | ||
Frühere [1996/33] | Strasse, Joachim, Dipl.-Ing. Strasse & Hofstetter, Balanstrasse 55 81541 München / DE | ||
Frühere [1995/47] | Strasse, Joachim, Dipl.-Ing. Strasse, Vonnemann & Partner Balanstrasse 55 D-81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95104482.5 | 27.03.1995 | [1995/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19940242940 | 16.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 242940 | [1995/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0683602 | Datum: | 22.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0683602 | Datum: | 07.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.09.1995 | Klassifikation | IPC: | H04N3/15 | [1995/47] | CPC: |
H01L27/14831 (EP);
H04N25/622 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB [1995/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung für eine rauscharme ladungsgekoppelte Anordnung | [2000/21] | Englisch: | Method and apparatus for a low noise, charge coupled device | [1995/47] | Französisch: | Procédé et appareillage pour un dispositif à couplage de charges à faible bruit | [1995/47] |
Frühere [1995/47] | Verfahren und Vorrichtung für eine geräuscharme ladungsgekoppelte Anordnung | Prüfungsverfahren | 21.05.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/31] | 17.04.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.10.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.05.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.04.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.08.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.12.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.12.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.12.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 07.03.2001 | [2002/03] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3986198 (KOSONOCKY WALTER FRANK); | [A]EP0033129 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO [JP]); | [A]EP0115225 (THOMSON CSF [FR]); | [A]US4620231 (KOSONOCKY WALTER F [US]); | [A]US4912560 (OOSAWA SHINJI [JP], et al); | [DY]US5055667 (SAYAG MICHEL [US]) | vom Anmelder | US4748515 | US5055667 |