EP0675545 - Thyristor mit isoliertem Gate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.08.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.09.1998 [1998/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJI ELECTRIC CO. LTD. 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku Kawasaki 210 / JP | [1995/40] | Erfinder | 01 /
Iwamuro, Noriyuki c/o Fuji Electric Co., Ltd., 1-1 Tanabeshinden Kawasaki-ku, Kawasaki 210 / JP | [1995/40] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/40] | Hoffmann, Eckart, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Bahnhofstrasse 103 D-82166 Gräfelfing / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95104741.4 | 30.03.1995 | [1995/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19940064293 | 01.04.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 6429394 | JP19940136766 | 20.06.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 13676694 | JP19950005348 | 18.01.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 534895 | [1995/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0675545 | Datum: | 04.10.1995 | Sprache: | EN | [1995/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0675545 | Datum: | 10.07.1996 | [1996/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0675545 | Datum: | 01.10.1997 | Sprache: | EN | [1997/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.05.1996 | Klassifikation | IPC: | H01L29/745, H01L29/74, H01L29/749 | [1996/27] | CPC: |
H01L29/749 (EP,US);
H01L29/7408 (EP,US);
H01L29/7455 (EP,US)
|
Frühere IPC [1995/40] | H01L29/745 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1995/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Thyristor mit isoliertem Gate | [1995/40] | Englisch: | Insulated gate thyristor | [1995/40] | Französisch: | Thyristor à grille isolée | [1995/40] | Prüfungsverfahren | 05.07.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/36] | 25.02.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.04.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.07.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.07.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH06380572 ; | [A]DE3902300 (TOSHIBA KAWASAKI KK [JP]) [A] 1-6 * abstract *; | [A]EP0389862 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-6 * column A; figure - *; | [A] - M.S.SHEKAR ET AL., "An Emitter Switched Thyristor with Base resistance Control", IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, NEW YORK US, (199306), vol. 14, no. 6, pages 280 - 282, XP000417077 [A] 1-6 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/55.215198 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880825), vol. 12, no. 314, Database accession no. (E - 649), & JP6380572 A 19880411 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [A] 1-6 * abstract * |