Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
24.01.1997 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 12.03.1997 [1997/11] |
08.11.1996 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
02.08.1996 | Erster Prüfungsbericht | |
31.07.1996 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
12.04.1996 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 29.05.1996 [1996/22] |
15.09.1995 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 02.11.1995 [1995/44] |