EP0679507 - Sperrschichtfolie mit leitfähigen Aussenschichten sowie ihre Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 24.01.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.01.1997 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 12.03.1997 [1997/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wolff Walsrode Aktiengesellschaft 29699 Walsrode / DE | [N/P] |
Frühere [1995/44] | Für alle benannten Staaten WOLFF WALSRODE AKTIENGESELLSCHAFT D-29699 Walsrode / DE | Erfinder | 01 /
Schultze, Dirk, Dr. Kolkweg 6 D-29683 Fallingbostel / DE | 02 /
Bochow, Ricarda, Dipl.-Ing. Tietlinger Lönsweg 55 D-29683 Fallingbostel / DE | [1995/44] | Vertreter | Braun, Rolf, et al Bayer AG, Konzernbereich RP, Patente und Lizenzen 51368 Leverkusen / DE | [N/P] |
Frühere [1995/44] | Braun, Rolf, Dr., et al Bayer AG, Konzernzentrale RP, Patente Konzern D-51368 Leverkusen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95105543.3 | 12.04.1995 | [1995/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19944414335 | 25.04.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4414335 | [1995/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0679507 | Datum: | 02.11.1995 | Sprache: | DE | [1995/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.06.1995 | Klassifikation | IPC: | B32B27/20, B32B27/30, B32B27/34, B65D65/40, H05F1/02 | [1995/44] | CPC: |
B32B27/08 (EP,US);
B32B1/00 (US);
B32B27/18 (US);
B32B27/20 (US);
B32B27/306 (US);
B32B27/32 (US);
B32B27/34 (US);
B32B7/12 (US);
C09J175/04 (EP);
B32B2250/03 (US);
B32B2307/202 (US);
B32B2307/514 (US);
B32B2307/516 (US);
B32B2307/518 (US);
B32B2307/718 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, GB, IT [1995/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sperrschichtfolie mit leitfähigen Aussenschichten sowie ihre Verwendung | [1995/44] | Englisch: | Barrier film with electroconductive outer layers and its use | [1995/44] | Französisch: | Film barrière avec couche exterieure conductrice et son utilisation | [1995/44] | Prüfungsverfahren | 29.03.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/22] | 02.08.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.01.1997 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1997/11] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0114802 (CHEMIEFASER LENZING AG [AT]) [Y] 1,5 * page 5, line 24 - page 6, line 27; claims 1-6,9,10 * * page 8, line 29 - page 9, line 18 *; | [YA]EP0219315 (DOW CHEMICAL CO [US]) [Y] 1,3-7,10 * page 18, line 30 - page 19, line 16; figures 3,6,1; claims 1,3-5,8,10-13 * [A] 2; | [Y]EP0236099 (GRACE W R & CO [US]) [Y] 1,3-6,9 * page 2, lines 1-28 - page 5, lines 3-27; figure 2; claims 1,6 * * page 16, line 22 - page 17, line 27 * * page 19, line 22; examples 3,5 *; | [Y]US4833010 (LANGLEY JOHN D [US]) [Y] 1,7,8 * figure 3; claim 1 *; | [Y]EP0397185 (GRACE W R & CO [US]) [Y] 10* page 2, lines 30-35 - page 8, lines 8-40; figure 2; claims 1,4,9 *; | [Y]US5129544 (JACOBSON WENDELL L [US], et al) [Y] 1,7-9 * column 4, lines 5-43; figure 3; claim 1 9 1018 19 24 *; | [Y]EP0512364 (TETRA ALFA HOLDINGS [CH]) [Y] 1,7,8 * column 2, lines 1-27; figure .; claims 1,4,6,9 *; | [PX]EP0624463 (WOLFF WALSRODE AG [DE]) [PX] 1,3-9 * page 2, lines 42-58; claims 1,4-10 * |