EP0680028 - Verkehrssteuersystem zum Leiten der abwechselnden einseitigen Durchfahrt von Fahrzeugen an einer Strassenbaustelle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1995/44] | Verkehrssignalgeberanlage für einseitige Durchfahrt | ||
[1999/43] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi Niigata-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1995/44] | Für alle benannten Staaten Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi, Niigata-ken / JP | Erfinder | 01 /
Nomura, Toshimitsu, c/o Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi, Niigata-ken / JP | 02 /
Sato, Akira, c/o Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi, Niigata-ken / JP | 03 /
Ishizaki, Minoru, c/o Nihon Samicon Co. Ltd. 1-8-23 Bentenbashi-Dori Niigata-shi, Niigata-ken / JP | 04 /
Takeda, Kaoru 1-5-7 Nakajima, Igarashi Niigata-shi, Niigata-ken / JP | 05 /
Yasui, Kazuhiko, c/o Japan Univ., Faculty of Science and Eng., 7-24-1 Narashino-Dai Funabashi-shi, Chiba-ken / JP | [1995/44] | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/35] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | ||
Frühere [1995/44] | Patentanwälte Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 D-80504 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95106219.9 | 25.04.1995 | [1995/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19940091775 | 28.04.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 9177594 | JP19940255551 | 20.10.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25555194 | [1995/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0680028 | Datum: | 02.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0680028 | Datum: | 09.04.1997 | [1997/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0680028 | Datum: | 28.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.1997 | Klassifikation | IPC: | G08G1/07, G08G1/08 | [1997/14] | CPC: |
G08G1/07 (EP,US);
G08G1/08 (EP,US)
|
Frühere IPC [1995/44] | G08G1/07 | Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1995/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verkehrssteuersystem zum Leiten der abwechselnden einseitigen Durchfahrt von Fahrzeugen an einer Strassenbaustelle | [1999/43] | Englisch: | Traffic control system for directing alternating one-way passing of vehicles around a road-work site section | [1999/43] | Französisch: | Système de contrôle de trafic pour diriger des véhicules passant en alternance sur une voie pour éviter un chantier routier | [1999/43] |
Frühere [1995/44] | Verkehrssignalgeberanlage für einseitige Durchfahrt | ||
Frühere [1995/44] | A system for traffic signals for one-side passing | ||
Frühere [1995/44] | Système pour feux de signalisation routière pour passage sur un côté | Prüfungsverfahren | 26.05.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/31] | 29.04.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.08.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.10.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.11.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.02.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.02.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.03.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 28.06.2000 | CH | 28.06.2000 | FR | 28.06.2000 | IT | 28.06.2000 | LI | 28.06.2000 | DE | 29.09.2000 | [2008/05] |
Frühere [2006/14] | AT | 28.06.2000 | |
CH | 28.06.2000 | ||
FR | 28.06.2000 | ||
LI | 28.06.2000 | ||
DE | 29.09.2000 | ||
Frühere [2002/13] | AT | 28.06.2000 | |
CH | 28.06.2000 | ||
LI | 28.06.2000 | ||
DE | 29.09.2000 | ||
FR | 24.11.2000 | ||
Frühere [2002/02] | AT | 28.06.2000 | |
CH | 28.06.2000 | ||
LI | 28.06.2000 | ||
FR | 24.11.2000 | ||
Frühere [2001/24] | AT | 28.06.2000 | |
FR | 24.11.2000 | ||
Frühere [2001/11] | AT | 28.06.2000 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2359451 (STEIN HERMANN [DE]) [A] 1-10 * page 21, line 37 - page 24, line 8; figure 12 *; | [A]EP0086420 (FABEMA FUNKAMPELDIENST MANFRED [DE]) [A] 1-10* the whole document *; | [A]EP0564062 (TEWICON ELEKTRONISCHE STEUERUN [DE]) [A] 1-10 * the whole document * |