EP0680778 - Verfahren und Vorrichtung zum Mischen von Farben, Lacken und flüssigen Produkten im allgemeinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1995/45] | Vorrichtung zum Mischen von Farben, Lacken und flüssigen Produkten im allgemeinen sowie Steuerungsmethode dafür | ||
[2000/51] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.10.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 12.11.2008 [2008/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COROB S.p.A. Via dell'Agricoltura, 103 41038 San Felice Panaro (Modena) / IT | [2001/30] |
Frühere [1999/48] | Für alle benannten Staaten COROB S.p.A. Via dell'Agricoltura, 3 41038 San Felice sul Panaro / IT | ||
Frühere [1996/46] | Für alle benannten Staaten COROB S.p.A. Via Sparato, 1/B 41036 Medolla (Modena) / IT | ||
Frühere [1995/45] | Für alle benannten Staaten COROB S.R.L. Via Sparato, 1/B I-41036 Medolla (Modena) / IT | Erfinder | 01 /
Mazzalveri, Leopoldo Via F. Barbieri, 18 I-40129 Bologna / IT | [1995/45] | Vertreter | Provvisionato, Paolo Provvisionato & Co S.r.l. Piazza di Porta Mascarella 7 40126 Bologna / IT | [N/P] |
Frühere [2008/46] | Provvisionato, Paolo Provvisionato & Co S.r.l. Piazza di Porta Mascarella 7 40126 Bologna / IT | ||
Frühere [2000/18] | Provvisionato, Paolo Provvisionato & Co S.r.l., Piazza di Porta Mascarella, 7 40126 Bologna / IT | ||
Frühere [1999/27] | Provvisionato, Paolo, et al Provvisionato & Co S.r.l., Via Mascarella 85 40126 Bologna / IT | ||
Frühere [1996/46] | Cantaluppi, Stefano, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Via Berchet, 9 35131 Padova / IT | ||
Frühere [1995/45] | Marchitelli, Mauro, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 I-10152 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95106561.4 | 02.05.1995 | [1995/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1994BO00193 | 06.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT BO940193 | [1995/45] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0680778 | Datum: | 08.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0680778 | Datum: | 07.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.1995 | Klassifikation | IPC: | B01F9/00, B01F15/00, B01F11/00 | [1995/45] | CPC: |
B01F29/00 (EP,US);
B01F35/2209 (EP,US);
B01F31/00 (EP,US);
B01F35/20 (EP,US);
B01F35/423 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, NL, SE [1995/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Mischen von Farben, Lacken und flüssigen Produkten im allgemeinen | [2000/51] | Englisch: | Method and device for mixing paints, varnishes and liquid products in general | [2000/51] | Französisch: | Méthode et dispositif pour mélanger des peintures, vernis et généralement des produits liquides | [2000/51] |
Frühere [1995/45] | Vorrichtung zum Mischen von Farben, Lacken und flüssigen Produkten im allgemeinen sowie Steuerungsmethode dafür | ||
Frühere [1995/45] | A device for mixing paints, varnishes and liquid products in general and a method of controlling the device | ||
Frühere [1995/45] | Dispositif pour mélanger des peintures, vernis et généralement des produits liquides ainsi que méthode de contrôle d'un tel dispositif | Prüfungsverfahren | 17.04.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/27] | 20.02.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.08.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.11.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.09.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.10.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.03.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.05.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 01.08.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 02.08.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.04.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP01201177.1 / EP1114673 | Einspruch (Einsprüche) | 08.08.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/44] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 02.08.2000 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.08.2000 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 25.08.2000 | Entscheidung abgesandt | 17.09.1999 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 17.09.1999 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag gilt als nicht eingegangen | 19.10.1999 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.04.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4445782 (SPARROW JR RICHARD S [US]) [A] * the whole document *; | [A]US4789245 (MORBECK JAMES A [US]) [A] 1,3,8,10 * abstract; column 4, line 15 - column 8, line 60; figures 1-11 *; | [A]EP0317112 (ICI PLC [GB]) [A] 1,3,7,10-19 * abstract; column 1, line 52 - column 3, line 13; column 7, line 18 - column 8, line 35; figures 1, 2 *; | [X]DE9307761U (KUSTON DEUTSCHLAND GMBH [DE]) [X] 1,2 * page 1, line 16 - page 2, line 15; page 4, line 17 - page 5, line 5; page 5, line 28 - page 7, line 14; page 9, lines 5-16; figure 1 *; | [X]US5268620 (HELLENBERG LEEN [NL]) [X] 10-19 * abstract; column 3, line 29 - column 4, line 46; column 6, lines 30-59; column 8, lines 53-64; column 19, line 58 - column 22, line 47; figures 1, 2 *; | [X]EP0587085 (IHDE STEFAN KLAUS ALFRED [CH]) [X] 1,2,8,10 * abstract; page 4, line 34 - page 5, line 36; page 6, line 49 - page 8, line 4; figure 1 *; | [PX]DE9320352U (HEIMBECK WERNER [DE]) [PX] 1,4-7,10 * the whole document *; | [PX]EP0631810 (PFIZER [US]) [PX] 1,2 * abstract; column 3, line 3 - column 4, line 8; column 4, line 42 - column 5, line 6; column 6, line18 - column 7, line 38; figure 1 * |