EP0689049 - Kohlenmonoxid-Gassensor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.10.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.12.1997 [1997/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Endress+Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH+Co. KG Dieselstrasse 24 70839 Gerlingen / DE | [N/P] |
Frühere [1996/37] | Für alle benannten Staaten Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH + Co. Dieselstrasse 24 D-70839 Gerlingen / DE | ||
Frühere [1995/52] | Für alle benannten Staaten ENDRESS + HAUSER GASTEC GmbH + Co. Gutenbergstrasse 2 D-70839 Gerlingen / DE | Erfinder | 01 /
Bytyn, Wilfried, Dr. Brantropstrasse 11a D-44795 Bochum / DE | [1995/52] | Vertreter | Morstadt, Volker Endress + Hauser Zentrale Patentabteilung Postfach 2222 79574 Weil am Rhein / DE | [N/P] |
Frühere [1995/52] | Morstadt, Volker, Dipl.-Ing. c/o Endress + Hauser Flowtec AG Kägenstrasse 7 Postfach 435 CH-4153 Reinach BL 1 / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95107765.0 | 22.05.1995 | [1995/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19940108150 | 26.05.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 94108150 | [1995/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0689049 | Datum: | 27.12.1995 | Sprache: | DE | [1995/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0689049 | Datum: | 11.12.1996 | Sprache: | DE | [1996/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.09.1995 | Klassifikation | IPC: | G01N27/00, G01N27/49, G01N33/00 | [1995/52] | CPC: |
G01N27/4045 (EP);
G01N33/004 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1996/31] |
Frühere [1995/52] | AT, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kohlenmonoxid-Gassensor | [1995/52] | Englisch: | Carbon monoxide gas sensor | [1995/52] | Französisch: | Capteur à oxyde de carbone | [1995/52] | Prüfungsverfahren | 21.09.1995 | Prüfungsantrag gestellt [1995/52] | 21.09.1995 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 02.02.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.02.1996 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 12.06.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.08.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.08.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/49] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0084935 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1,3 * abstract *; | [A]DE3910038 (GYULAI MARIA DOBOSNE [DE]) [A] 1,3 * abstract *; | [A]GB2122354 (GAS MEASUREMENT INSTR LIMITED) [A] 1,3 * abstract * * page 2, line 23 - line 32 * | vom Anmelder | US4642172 | GB2122354 |