EP0688547 - Brustprothese für brustamputierte Frauen und Verfahren zu ihrer Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.01.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.01.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.02.2001 [2001/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F + E Gesellschaft für Bekleidungsinnovation mbH & Co. KG Grafenstrasse 23 83098 Brannenburg / DE | [N/P] |
Frühere [1998/25] | Für alle benannten Staaten F + E Gesellschaft für Bekleidungsinnovation mbH & Co. KG Grafenstrasse 23 83098 Brannenburg / DE | ||
Frühere [1995/52] | Für alle benannten Staaten Dr. HELBIG GmbH & Co. ORTHOPÄDISCHE PRODUKTE KG Grafenstrasse 23 D-83098 Brannenburg / DE | Erfinder | 01 /
Weber-Unger, Georg Pienzenauer Strasse 15 A-6330 Kufstein / AT | 02 /
Volk, Stephan Auf der Grün 2 D-83714 Miesbach / DE | [1995/52] | Vertreter | Haug, Dietmar, et al Andrae Westendorp Patentanwälte Partnerschaft Balanstrasse 55 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1995/52] | Haug, Dietmar, et al Patentanwälte Andrae, Flach, Haug, Kneissl Balanstrasse 55 D-81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95109362.4 | 16.06.1995 | [1995/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19944421516 | 20.06.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4421516 | [1995/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0688547 | Datum: | 27.12.1995 | Sprache: | DE | [1995/52] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0688547 | Datum: | 17.07.1996 | [1996/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0688547 | Datum: | 08.03.2000 | Sprache: | DE | [2000/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.05.1996 | Klassifikation | IPC: | A61F2/52 | [1995/52] | CPC: |
A61F2/52 (EP,US);
B29C43/021 (EP,US);
B29C43/206 (EP,US);
A61F2002/30448 (EP,US);
A61F2002/30451 (EP,US);
A61F2002/5007 (EP,US);
A61F2002/5055 (EP,US);
A61F2002/7881 (EP,US);
A61F2220/005 (EP,US);
A61F2220/0058 (EP,US);
B29C35/02 (EP,US);
B29K2083/00 (EP,US);
Y10T156/108 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, IT, LI, NL [1995/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Brustprothese für brustamputierte Frauen und Verfahren zu ihrer Herstellung | [1995/52] | Englisch: | Mammary prosthesis for women having an amputated breast and method for manufacturing the same | [1995/52] | Französisch: | Prothèse mammaire pour femmes avec un sein amputé et sa procédé de fabrication | [1995/52] | Prüfungsverfahren | 07.08.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/40] | 15.07.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.08.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.12.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB484367 (MADELON LOUDEN) [A] 1,8 * page 1, line 68 - page 2, line 39; figure - *; | [A]DE2827076 (HELBIG & CO) [A] 1,3,7,8,11,15 * page 9, paragraph 2 - page 11, paragraph 2; figure - *; | [DA]DE8701925U (ANITA SPEZIALMIEDERFABRIK DR. HELBIG GMBH ET AL.) [DA] 1,8,11 * page 5, line 15 - page 6, line 17; figure . *; | [A]WO8905615 (GREENBERG BERT [US]) [A] 1,5,6 * page 5, line 8 - line 26; figure 2 *; | [PA]WO9424964 (AMOENA MED ORTHOPAEDIE TECH [DE], et al) [PA] 1,7,11* the whole document * | vom Anmelder | DE2827077 | US4795464 |