EP0693729 - Mehrfachprotokoll-Datenbussystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1996/04] | Mehrfachprotokoll-Datenbussystems | ||
[1999/13] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.12.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.12.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.02.2001 [2001/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. 10330 North Meridian St. Indianapolis, IN 46206 / US | [1996/04] | Erfinder | 01 /
Edde, Gabriel Alfred 8842 Malaga Drive, Apartment D Indianapolis, IN / US | 02 /
Landis, Michael David 9966 Aegan Road Fishers, Indiana / US | [1996/04] | Vertreter | Wördemann, Hermes Deutsche Thomson OHG European Patent Operations Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [1996/04] | Wördemann, Hermes, Dipl.-Ing. Deutsche Thomson-Brandt GmbH, Patent Dept., Göttinger Chaussee 76 D-30453 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 95110386.0 | 04.07.1995 | [1996/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19940014331 | 15.07.1994 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9414331 | US19950435818 | 05.05.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 435818 | [1996/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0693729 | Datum: | 24.01.1996 | [1996/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0693729 | Datum: | 23.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.11.1995 | Klassifikation | IPC: | G06F13/38, G06F13/42 | [1996/04] | CPC: |
G06F13/387 (EP);
G06F13/4291 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, IT [1996/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mehrfachprotokoll-Datenbussystem | [1999/13] | Englisch: | Multi-protocol data bus system | [1996/04] | Französisch: | Système de bus de données de plusieurs protocoles | [1996/04] |
Frühere [1996/04] | Mehrfachprotokoll-Datenbussystems | Prüfungsverfahren | 26.06.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/34] | 10.03.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.07.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.10.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.10.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.11.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.07.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0504086 (IBM [US]) [A] 1-11 * page 3, line 4 - line 43 * * figures 2,3; claims 6-9 *; | [DA]EP0588191 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US]) [DA] 1-11 * column A * * page 2, line 41 - page 3, line 47 * * figures 1,2; claims 1-3 *; | [A]US4910509 (RABII KHOSRO M [US]) [A] 1-11 * column 2, line 24 - column 3, line 21 * | vom Anmelder | US5276928 |